KRS 0000033882
NIP5240302393
REGON01059455200000
NazwaWIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
Krótka nazwaWIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ VIENNA INSURANCE GROUP
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 16 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOŁOSKA, 22 A, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 123630876,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 123630876,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji61815438
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@WIENER.PL
Dane podatkowe
NIP 5240302393
data rejestracji 01 gru 1995
status Czynny
02124010371111001045493710
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
09124059181111000049120369
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
14114010100000248666001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
15124010371978001053695223
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
16124010371111001041893109
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
17124010371111001045493925
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
18124010371111001065232049
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
22124062921111001034768849
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
30124010371978001053695050
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
32124010371787001053694864
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
32124062921111001083965226
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
41114010100000248666001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
43124010371787001053694763
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
43124059181111000049082218
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
44124010371111001055789504
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
51124010371978001043724333
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
59124010371111001042599174
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
62124010371111001062465981
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
62124010371789001062409480
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
69124010371111001046263848
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6520Z REASEKURACJA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEMAREK GRZEGORZ CZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-13
2008-04-14
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-13
2008-04-14
KLAUS CHRISTOPH REICHERT
Członek Organu Nadzoru
2015-06-02
2019-05-31
CHRISTOPHER LOHMANN
Członek Organu Nadzoru
2017-06-23
2020-11-24
KRZYSZTOF KAZIMIERZ HOMENDA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2010-07-26
TOMASZ ADAM CZAŁBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2012-03-09
JOANNA KRYSTYNA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2011-01-17
ELISABETH STADLER
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2023-07-12
JOANNA GIZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2010-07-26
JANUSZ ANDRZEJ WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-06-12
RYSZARD JÓZEF KWIDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-06-12
ADAM PARZYDEŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-06-12
MICHAŁ BOGDAN RELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-06-12
MONIKA MARIA WOŹNIAK MAKARSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2006-08-03
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2008-03-04
KAZIMIERZ JASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-03
2008-03-04
MAREK GRZEGORZ CZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-06
2008-03-04
ZYGMUNT BOSIAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-06
2008-03-04
KRZYSZTOF HOMENDA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-04
2008-04-14
TOMASZ CZAŁBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-04
2008-04-14
GRZEGORZ MARGAS
Członek Organu Nadzoru
2008-03-04
2008-04-14
TOMASZ GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-04
2008-04-14
KRYSTYNA SEMENIUK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-04
2008-04-14
ARTUR STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-04
2008-03-13
JOANNA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-04
2008-04-14
MAREK GRZEGORZ CZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2009-06-30
GRZEGORZ MARGAS
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2011-01-17
KRYSTYNA SEMENIUK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2011-01-17
TOMASZ GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2009-06-24
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-17
2010-12-20
VIOLETTA ELŻBIETA STANEK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-17
2011-01-17
MIROSŁAW JÓZEF KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2011-01-17
MAREK GRZEGORZ CZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-20
2012-03-09
JUERGEN MEISCH
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2016-02-24
GERD WEIDENFELD
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2011-07-18
SIEGFRIED SEEWALD
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2011-07-18
HENRYK ZBIGNIEW CHMIELAK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2015-04-14
JÓZEF WANCER
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2015-04-14
VOLKER HONACKER
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2019-05-31
THOMAS LEICHT
Członek Organu Nadzoru
2011-01-17
2017-06-23
WERNER GÖRG
Członek Organu Nadzoru
2014-01-30
2019-05-31
SIEGFRIED SEEWALD
Członek Organu Nadzoru
2017-11-30
2019-05-31
HENRYK ZBIGNIEW CHMIELAK
Członek Organu Nadzoru
2017-11-30
2021-05-17
FRANZ FUCHS
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2024-09-16
MAREK MARIAN BELKA
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2024-09-16
JÜRGEN PALMBERGER
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2021-05-17
HARALD RIENER
Członek Organu Nadzoru
2020-06-23
2024-09-16
KLAUS CHRISTOPH REICHERT
Członek Organu Nadzoru
2020-11-24
2021-07-01
JAN MONKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-05-17
2024-09-16
KLAUS MÜHLEDER
Członek Organu Nadzoru
2021-05-17
2024-09-16
GERHARD LAHNER
Członek Organu Nadzoru
2021-05-17
2024-09-16
ANDRZEJ WIKTOR WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-05-17
2024-09-16
TOMASZ POLAK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-14
2011-01-17
ARTUR JANUSZ OSUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2011-01-17
WOLFGANG HAJEK
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2021-05-17
ZBIGNIEW ROBERT SOBOLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2008-03-04
CZESŁAW BRUNO OBODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2003-12-23
MIROSŁAW JÓZEF KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2007-02-28
ROMAN FULNECZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2006-08-03
JAN SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2008-03-03
ANTONI DRAGAN
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2008-03-04
WŁADYSŁAW WOJCIECH MOGILSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2006-10-03
SUNG KOOG YEO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2003-06-12
MAREK ZBIGNIEW KOBIAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2006-11-06
ADAM DWULECKI
Beneficjent
LIDIA FIDO
Beneficjent
MAREK GOŁĘBIEWSKI
Beneficjent
LIDIA FIDO
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN PAWEŁ MARCZUK
Prokurent
2003-07-21
2006-10-03
SAMODZIELNA
MIROSŁAW ADAM FUJARSKI
Prokurent
2003-10-09
2006-12-18
SAMODZIELNA
JÓZEF MIKOSA
Prokurent
2006-10-03
2007-08-09
ŁĄCZNA
HUBERT PAWEŁ GROCHOWSKI
Prokurent
2016-05-10
2017-09-07
SAMOISTNA
ADAM JÓZEF WARZYWODA
Prokurent
2022-10-06
2024-09-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WIENER TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ VIENNA INSURANCE GROUP
HUBERT PAWEŁ GROCHOWSKI
Prokurent
2017-09-07
2024-09-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
ADAM DWULECKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
LIDIA FIDO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK GOŁĘBIEWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK PIOTR GOŁĘBIEWSKI
CZŁONEK
2019-05-31
2019-08-23
GRAŻYNA MARIA BROCKA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-12
2006-10-03
HENRYK LECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-12
2003-09-18
LECH JACEK GĄSIORKIEWICZ
WICEPREZES
2003-09-18
2008-02-22
PIOTR JAN KACZANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-25
2005-04-15
WITOLD KRZYSZTOF KURZĘPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2006-09-19
WITOLD KRZYSZTOF KURZĘPA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2008-02-22
ARTUR JÓZEF STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2012-12-15
ARKADIUSZ MAREK JAROS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2008-05-29
ADAM KONIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2011-09-15
GRZEGORZ BANASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-30
2011-03-07
WOLFGANG WILHELM BACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-09
2013-09-30
ADAM ANTONI DWULECKI
PREZES ZARZĄDU
2023-02-16
2024-09-16
1968-04-11
MAREK PIOTR GOŁĘBIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-23
2024-09-16
GRAŻYNA MARIA BROCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2006-11-09
ADAM ANTONI DWULECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-09
2023-02-16
1968-04-11
ANNA KATARZYNA WŁODARCZYK MOCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-09-12
2022-12-21
ANNA MARIA BIESENTHAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-26
2016-08-25
WOJCIECH MICHAŁ RABIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-22
2016-04-28
LIDIA FIDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-07
2024-09-16
PIOTR WACŁAW CZYŻEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-24
2008-02-22
WŁADYSŁAW WOJCIECH MOGILSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2008-02-22
OLGIERD SŁAWOMIR JATELNICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2012-05-11
STANISŁAW BOŁDAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2009-06-30
BOGUSŁAW ALOJZY PIECHULA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-19
2008-05-29
BOGUSŁAW ALOJZY PIECHULA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-29
2011-01-17
2001-08-20
2003-05-23
DAEWOO TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2003-05-23
2003-10-28
POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2003-10-28
2012-09-28
POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
2012-09-28
2019-07-05
GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-20
2005-05-13
JAGIELLOŃSKA, 17, WARSZAWA, 03-719, WARSZAWA, POLSKA
2005-05-13
2012-04-23
OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
MAREK GRZEGORZ CZERSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA SWISS RE ADVISERS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA CZECZOT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJII KUKE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE W LIKWIDACJI EINS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EINSRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EINS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EINS POLSKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄIRENEUSZ ROBERT SITARSKI
"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELBANK" SPÓŁKA AKCYJNA AGRO-FUNDUSZ MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU NAFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA "ŻARÓW" SPÓŁKA AKCYJNA J.W. ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA IMPEX-MIEDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RZESZOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA "RES-DROB" "REPROGRAF - GRAFIKUS" SPÓŁKA AKCYJNA EMPIRIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODMET SPÓŁKA AKCYJNA KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMORZĄDOWY FUNDUSZ ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUTEO FUND SPÓŁKA AKCYJNA REPROGRAF FLEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRZYSZTOF KAZIMIERZ HOMENDA
ZAKŁAD GOSPODARKI POPIOŁAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CIECH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA AUTO-EURO SPÓŁKA AKCYJNA NIEZALEŻNY OPERATOR MIĘDZYSTREFOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO "LUBLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INTERNATIONAL BROADBAND NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SODA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA ENERGO - TEL SPÓŁKA AKCYJNA INFRASTRUKTURA KAPUŚCISKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CLEANBACTER INSTYTUT TECHNOLOGII MIKROBIOLOGICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHP ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA CLEANERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ECO-VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ ADAM CZAŁBOWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPOMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PIA PIASECKI SPÓŁKA AKCYJNA MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA KP KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ARCHIWUM H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJOANNA KRYSTYNA ADAMCZYK
HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEAN CONVERGENCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO NR 1 GRUPA "JEDYNKA WROCŁAWSKA" SPÓŁKA AKCYJNA RT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA "RAKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNAMAREK PIOTR GOŁĘBIEWSKI
VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "POLISA-ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAELISABETH STADLER
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "POLISA-ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "STAPOLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLIDIA FIDO
NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA NNLIFE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI NATIONALE-NEDERLANDEN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "AMPAR-SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA L4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VIG POLSKA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK GOŁĘBIEWSKI
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" PASSAT REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" BLIZZARD REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COMPENSA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJOANNA GIZIŃSKA
EUROLINKS SPÓŁKA AKCYJNA QEMETICA SILICATES SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRAŻYNA MARIA BROCKA
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" UNIVERSUM TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIHENRYK LECZKOWSKI
"POLSKI INSTYTUT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ" SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR JAN KACZANOWSKI
FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ W LIKWIDACJI "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BENEFIA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIEWITOLD KRZYSZTOF KURZĘPA
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLSKO-FRANCUSKIEGO KURSU FRANCUSKIEJ SZKOŁY UBEZPIECZEŃ (ENASS) W POLSCE MT TARGI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MT TARGI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SPÓŁKA AKCYJNAARTUR JÓZEF STĘPIEŃ
PARTNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH "RESO EUROPA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALCIA INSURANCE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCEADAM KONIUK
NAFIS SPÓŁKA AKCYJNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI W SŁUBICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGRZEGORZ BANASZEK
TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA "BWIN POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA "BKW FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ZAKŁADY GRAFICZNE "TAMKA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA APATOR METRIX SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA QEMETICA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLSKIE KOLEJE LINOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY AUTOMATYKI "POLNA" SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA DO & CO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAADAM ANTONI DWULECKI
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA HDI-GERLING POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RISK CONSULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIE GLOBAL ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN PAWEŁ MARCZUK
PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA "GYMNASION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTOMARKET.PL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI QUANTUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA I-MUSIC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI GG NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI DORADZTWO DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA BERLING SPÓŁKA AKCYJNA PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI KONCEPT - L SPÓŁKA AKCYJNA TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA EDVENTURE RESEARCH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INSOLVENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRÓLIKOWSKI MARCZUK DYL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA KMG LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KMG LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAMIROSŁAW ADAM FUJARSKI
"INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI - FWE" AGRO UBEZPIECZENIA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH FMC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIJANUSZ ANDRZEJ WOŹNIAK
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA "INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGI FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOBLE MARKET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI NOBLE MARKET ŻERAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIRYSZARD JÓZEF KWIDZIŃSKI
"STOCZNIA SZCZECIŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA RUBO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "PORTA ELEKTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "PORTA NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GRUPA PRZEMYSŁOWA" SPÓŁKA AKCYJNA PORTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTROMOR SPÓŁKA AKCYJNA EKOROZWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD RECYKLINGU STATKÓW SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄADAM PARZYDEŁ
MEGATEM EC-LUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KORPORACJA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FABRYKA NAKRYĆ STOŁOWYCH LEFANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LEGNICY ALTA SPÓŁKA AKCYJNA TUP PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNAMICHAŁ BOGDAN RELEWICZ
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA UNIVERSUM TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "ZZM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "JC-ZSM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI" ZAKŁAD WYDAWNICZO-REPROGRAFICZNY "AUTO-GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCIMONIKA MARIA WOŹNIAK MAKARSKA
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNAKAZIMIERZ JASZCZYK
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNAZYGMUNT BOSIAKOWSKI
SWARZĘDZ MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PRET SPÓŁKA AKCYJNAKRZYSZTOF HOMENDA
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO BRONISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUBELSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BLACK PEARLS VC SPÓŁKA AKCYJNATOMASZ CZAŁBOWSKI
NAFTOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY:NAFTOBUDOWA S.A. BANK ROZWOJU CUKROWNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI POLIMEX - CEKOP SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNAGRZEGORZ MARGAS
QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA AZOTY ZAKŁADY FOSFOROWE GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ALVENTA" SPÓŁKA AKCYJNA SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT FARMACEUTYCZNY POLFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INFRASTRUKTURA KAPUŚCISKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ QEMETICA POLYURETHANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTO - HIT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI KS AVANTI SPÓŁKA AKCYJNA ENSEMBLE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ GÓRSKI
CIECH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA RATUSZ WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRYSTYNA SEMENIUK
JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA "SOLITOM PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABC FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIJOANNA ADAMCZYK
PRZEDSIĘBIORSTWO DZIERŻAWY BUDYNKÓW DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA HOTEL GRAPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FABRYKA OSPRZĘTU SAMOCHODOWEGO "POLMO" ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA AUTOMARKET.PL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIVIOLETTA ELŻBIETA STANEK
GLOBAL CONGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SWISSPOL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA EMPIRIA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TECHWELL SPÓŁKA AKCYJNA KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDINTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SWISSPOL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMIROSŁAW JÓZEF KWIATKOWSKI
ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA CIECH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA "MG MAZOWSZE" SPÓŁKA AKCYJNA M.G. MAZOWSZE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI QEMETICA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARTEL PRESS SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTROCIEPŁOWNIE KUJAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SODA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA IZBA HANDLU PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI ALKOHOLI "AGIS" SPÓŁKA AKCYJNA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI CYFROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BIURO DORADZTWA I ZARZĄDZANIA FIRMAMI M.J.KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNASIEGFRIED SEEWALD
RHEINMETALL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄHENRYK ZBIGNIEW CHMIELAK
VIENNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP LARGO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNAJÓZEF WANCER
BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH "KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA OGRÓD SPRAWIEDLIWYCHSIEGFRIED SEEWALD
ALMARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AGRO PROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AGRO POMORZE USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO ENERGIA POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APTEKA "GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLISH PHARMACIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SWM SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SEEWALD SPÓŁKA KOMANDYTOWA OXYGEN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄFRANZ FUCHS
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA FINLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA "BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "DUNAJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "POLISA-ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BENEFIA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IICS/POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BENEFIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COMPENSA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RISK CONSULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIE SPÓŁDZIELNIA VIENNA INSURANCE GROUP IT POLSKA W LIKWIDACJI POLISA - ŻYCIE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEESAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIG POLSKA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK MARIAN BELKA
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "PELION" SPÓŁKA AKCYJNA "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA BIG BG INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA "LUX-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIG / C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAHARALD RIENER
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP BENEFIA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIE GLOBAL ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEESAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIG / C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAJAN MONKIEWICZ
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA PLATFORMA INFORMATYCZNA "MAGELLAN" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "POLISA-ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP VEOLIA TERM SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP STUDIO VECTOR SPÓŁKA AKCYJNAKLAUS MÜHLEDER
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" BEESAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGERHARD LAHNER
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ WIKTOR WITKOWSKI
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" KREDYT BANK SPÓŁKA AKCYJNA PARTNERBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI SZWEDZKO-POLSKI DOM MEDIÓW "MOTO-MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE "POLSAT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ARC EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "POLISA-ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE KREDYT BANKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄVIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE
"BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP "INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP IICS/POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEESAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ POLAK
"SKLEJKA - PISZ" PAGED SPÓŁKA AKCYJNA "ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNAARTUR JANUSZ OSUCHOWSKI
QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO CIECH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA CHEMIA.COM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI OPTIMA IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA BALTIC POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA MEDIACAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKAWOLFGANG HAJEK
ATRIUM TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANNA KATARZYNA WŁODARCZYK MOCZKOWSKA
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" UNUM ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA PROCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" VIENNA LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA BENEFIA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COMPENSA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COCOCHEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT W WARSZAWIE BEESAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIG / C-QUADRAT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAANNA MARIA BIESENTHAL
CAR-GARANTIE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCEWOJCIECH MICHAŁ RABIEJ
NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "IDIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA DIRECT INSURANCE SERVICES CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ L4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA POROWNEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I-DIRECT UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MJM BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZBIGNIEW ROBERT SOBOLEWSKI
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA FORINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILLENNIUM LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIG BG INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA SWISSPOL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNACZESŁAW BRUNO OBODZIŃSKI
"JANTRANS-JANIKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "UNIWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DDM INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA KCI SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRI-BAZALT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "VEGART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROMAN FULNECZEK
POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA ELITE CLUB TRAVEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WROCLAWARIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN SZCZEPAŃSKI
"JANTRANS-JANIKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CIECH NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA JANIKOWSKIE ZAKŁADY SODOWE JANIKOSODA SPÓŁKA AKCYJNA QEMETICA SILICATES SPÓŁKA AKCYJNA QEMETICA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELEKTROCIEPŁOWNIE KUJAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA BIURO DORADZTWA I ZARZĄDZANIA FIRMAMI M.J.KWIATKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QEMETICA SODA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNAANTONI DRAGAN
ITEAM SPÓŁKA AKCYJNA "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE WYDAWNICTWO HISTORYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENEDŻERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA ONKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ GRUPA M-D-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWŁADYSŁAW WOJCIECH MOGILSKI
UNIVERSUM TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "CIECH - SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RECOVER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EUROPOLIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE CZERWONEJ RÓŻYPIOTR WACŁAW CZYŻEWSKI
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA "POLGAZTELEKOM" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA PAPIERU SZCZECIN - SKOLWIN SPÓŁKA AKCYJNA INWESTYCYJNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA - IRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI HANDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BATERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BAFRI HOTELE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" SPÓŁKA AKCYJNA "SJENIT" SPÓŁKA AKCYJNA NOWTEL NOWOCZESNA TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRI-BAZALT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI FOC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CARSON HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ IZBA, TOWARZYSTWO GOSPODARCZE POLSKA-ROSJA W LIKWIDACJIOLGIERD SŁAWOMIR JATELNICKI
NL TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOKARSKA, KRETOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "ALIO FORTE - KOLEJNA SZANSA"STANISŁAW BOŁDAK
MOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA KOTŁÓW "SEFAKO" SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE EPOKA SPÓŁKA AKCYJNA EUROMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA EURO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESV WISŁOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QUADRATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "LOTOS STRAŻ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAULA GLASER I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "CRIST" SPÓŁKA AKCYJNA ST 3 OFFSHORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI MARS FINANCE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBOGUSŁAW ALOJZY PIECHULA
"COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "HEROS" SPÓŁKA AKCYJNA "GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA" PWS KONSTANTA SPÓŁKA AKCYJNA CAPITOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRECO ECCLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUCHS & PIECHULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSUNG KOOG YEO
DAEWOO MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEMAREK ZBIGNIEW KOBIAŁKA
HORIZON.NET SPÓŁKA AKCYJNA MEDIA-PRESS.TV SPÓŁKA AKCYJNA "MATRIX.PL" SPÓŁKA AKCYJNA "TOPAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA INFOVIDE - MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA "CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAHLIAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TECHWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KOBIAŁKA, KRÓLIK, STOKALSKI-DZIERZYKRAJ" SPÓŁKA JAWNA CIS INSTITUTE SPÓŁKA AKCYJNAWOŁOSKA, 22 A, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
ALPHABET POLSKA FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL