KRS 0000010888
NIP5260033588
REGON01039967800000
NazwaEUROPEAN CONVERGENCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEAN CONVERGENCE PARTNERS
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 23 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAHARBOR GLOBAL II ,LTD.
Wspólnik
2001-05-09
2001-11-29
1750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000 PLN
POLONIA MANAGER (JERSEY) LIMITED
Wspólnik
2001-11-29
2007-05-10
1750 (TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350000 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Wspólnik
2007-05-10
2009-12-23
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 ZŁOTYCH
MARZENA ELŻBIETA TOMECKA
Wspólnik
2007-05-10
2009-12-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600 ZŁOTYCH
WITOLD RADWAŃSKI
Wspólnik
2007-05-10
2009-12-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600 ZŁOTYCH
ROBERT LECH BOŻYK
Wspólnik
2007-05-10
2009-12-23
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 ZŁOTYCH
WOJCIECH RYCHLICKI
Prokurent
2001-05-09
2002-02-05
SAMODZIELNA
JOANNA KRYSTYNA ADAMCZYK
Prokurent
2002-04-19
2007-05-10
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
Likwidator
2009-08-25
2009-12-23
MARZENA ELŻBIETA TOMECKA
Likwidator
2009-08-25
2009-12-23
PATRICK KIERAN CUNNEEN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2005-06-20
JERZY BUJKO
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2005-06-20
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2005-06-20
MARZENA ELŻBIETA TOMECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2002-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU-CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSBOWO; W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU-DWU CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM
RICHARD ENGEL
PREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2002-02-05
RICHARD ENGEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-05
2002-09-24
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA
PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2009-08-25
MARZENA ELŻBIETA TOMECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-21
2009-08-25
PATRICK KIERAN CUNNEEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-06
2007-03-01
2001-05-09
2009-08-25
EUROPEAN CONVERGENCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-05-09
2002-01-11
STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
2002-01-11
2002-12-10
BIAŁA, 3, WARSZAWA, 00-895, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie