KRS 0000321977
NIP5213511744
REGON14169936700000
NazwaEKOKOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOKOGENERACJA
Data rejestracji 21 sty 2009 (16 lat temu) 21 sty 2009
Data usunięcia 17 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 91, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213511744
data rejestracji 01 lut 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4950Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2009-01-21
2009-04-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14047761800000
Wspólnik
2009-04-16
2009-05-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
14138055900000
ANNA MARTA SOLARSKA
Wspólnik
2009-05-13
2009-09-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
BŁAŻEJ KORNEL DYMACZEWSKI
Wspólnik
2009-05-13
2009-09-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
KRELCO TRADING LIMITED
Wspólnik
2009-09-04
2010-01-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-01-21
2010-04-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14155268700000
Wspólnik
2010-04-20
2010-07-27
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
14138055900000
Wspólnik
2010-07-27
2011-02-17
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH
14246884200000
MAŁGORZATA MARIA GIL
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2010-04-20
ANNA MARTA SOLARSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2010-04-20
MARCIN MEYER
Członek Organu Nadzoru
2010-01-21
2010-04-20
MAŁGORZATA MARIA GIL
Prokurent
2010-04-20
2011-02-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA - PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA MARTA SOLARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-13
2009-09-04
BŁAŻEJ KORNEL DYMACZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-13
2009-09-04
WOJCIECH RYCHLICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-04
2011-02-17
ANNA MARTA SOLARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-20
2011-02-17
JAN PREJSNAR
PREZES ZARZĄDU
2009-01-21
2009-04-16
WOJCIECH RYCHLICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-16
2009-05-13
2009-01-21
2009-04-16
OTRA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-16
2009-09-04
CENTRUM DORADZTWA KAPITAŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-04
2010-01-21
AKW CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-21
2010-04-20
EKOKOGENERACJA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-21
2009-04-16
OKRĘŻNA, 9A, WARSZAWA, 02-916, WARSZAWA, POLSKA
2009-04-16
2009-09-04
AL.JEROZOLIMSKIE, 91, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-04
2010-04-20
AL. JEROZOLIMSKIE, 91, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie