KRS 0000139467
REGON01525970000000
NazwaARPI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARPI CONSULTING
Data rejestracji 20 lis 2002 (22 lata temu) 20 lis 2002
Data usunięcia 08 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCHTOMASZ WALDEMAR KACZMAREK
Wspólnik
2003-08-28
2005-09-06
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
JAN PREJSNAR
Wspólnik
2005-09-06
2013-04-08
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH
ADAM WIKTOR DOMINIAK
Wspólnik
2002-11-20
2003-08-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN
MARCIN MAREK RUDNICKI
Wspólnik
2002-11-20
2003-08-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 PLN
DARIUSZ ANDRZEJ ZDRAL
Wspólnik
2002-11-20
2003-08-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 PLN
ARPI HOLDING AS Z SIEDZIBĄ W OSLO
Wspólnik
2003-08-28
2013-04-08
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
ANNA MARIA DOBROWOLSKA
Wspólnik
2003-08-28
2013-04-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
TADEUSZ JERZY KRETKIEWICZ
Likwidator
2012-07-30
2013-04-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARCIN MAREK RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-20
2003-08-28
ADAM WIKTOR DOMINIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-20
2003-08-28
TOMASZ WALDEMAR KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2004-10-26
JAN PREJSNAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2005-09-06
JAN PREJSNAR
PREZES ZARZĄDU
2005-09-06
2006-08-17
ANNA MARIA DOBROWOLSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-28
2012-07-30
2002-11-20
2003-08-28
"A & P SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2003-08-28
2005-09-06
"ARPI ACCOUNTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-06
2012-07-30
ARPI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-20
2003-08-28
KIERBEDZIA, 4, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
2003-08-28
2004-07-15
BAGATELA, 11, WARSZAWA, 00-585, WARSZAWA, POLSKA
2004-07-15
2004-10-26
MIĄCZYŃSKA, 16, WARSZAWA, 02-637, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-26
2005-10-08
PUŁAWSKA, 39, WARSZAWA, 02-508, WARSZAWA, POLSKA
2005-10-08
2006-08-17
BELWEDERSKA, 26/30, WARSZAWA, 00-594, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-17
2006-10-02
OKRZEI, 1A, WARSZAWA, 03-715, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie