KRS 0000028494
REGON01069272800000
NazwaSŁUŻEWIEC - TORY WYŚCIGÓW KONNYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaSŁUŻEWIEC - TORY WYŚCIGÓW KONNYCH W WARSZAWIE LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 03 mar 2011 03 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 266, WARSZAWA, 00-976, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2490150,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNAWspólnik
2001-07-19
2002-07-11
31925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17111800 ZŁ
01286274900000
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2002-07-11
2011-03-03
31925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.490.150 ZŁ
SŁAWOMIR KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-10-29
GRZEGORZ KLIMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-02-15
TOMASZ ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-10-29
IGNACY SUCHODOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-10-29
JÓZEF ANDRZEJ FEDORCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-02-15
ANDRZEJ ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2002-10-29
ADAM ZABOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2004-02-04
STANISŁAW BRZÓZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2003-09-30
BOGDAN FRANCISZEK PIEKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2005-01-24
IRENEUSZ JERZY TONDERA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2005-01-24
TADEUSZ KRETKIEWICZ
Powiernik
2006-02-22
2011-03-03
TADEUSZ JERZY KRETKIEWICZ
ZARZĄDCA
2004-05-06
2005-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK TADEUSZ PRZYBYŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2001-10-18
MAREK TADEUSZ PRZYBYŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2001-10-29
BOGUSŁAW RYSZARD HEBA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2002-05-07
BOGUSŁAW RYSZARD HEBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-07
2005-01-24
BOGUSŁAW RYSZARD HEBA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-24
2011-03-03
ANDRZEJ WÓJTOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2002-02-15
JAN EUGENIUSZ TOPOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-07
2004-09-07
ZBIGNIEW KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-07
2004-02-04
STANISŁAW JANUSZ SZWEYCER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2002-02-15
2001-07-19
2010-01-12
SŁUŻEWIEC - TORY WYŚCIGÓW KONNYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie