KRS 0000039571
REGON01726589200000
NazwaELEKTRONICZNA SIEĆ HANDLOWA "MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTRONICZNA SIEĆ HANDLOWA "MERKURY"
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 04 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWĄZKOWSKA, 46/50, WARSZAWA, 01-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3379000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5132 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5134 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5138 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5161Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH #5163Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #744 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIWspólnik
2001-09-03
2007-09-04
161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161.000 ZŁOTYCH
01497838000000
ZWIĄZEK KUPCÓW I PRODUCENTÓW "LEWIATAN 94" HOLDING S.A.
Wspólnik
2001-09-03
2007-09-04
368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 368.000 ZŁOTYCH
250564559
WIESŁAW KOŚCIUKIEWICZ
Wspólnik
2001-09-03
2007-09-04
1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
JACEK GOTTFRIED GÓRNIAK
Wspólnik
2001-09-03
2007-09-04
1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
POLSKA IZBA HANDLU, USŁUG I PRODUCENTÓW RYNKOWYCH
Wspólnik
2001-09-03
2007-09-04
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.000 ZŁOTYCH
012864197
MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA SP. Z O.O.
Wspólnik
2001-09-03
2007-09-04
1.311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.311.000 ZŁOTYCH
011119534
Wspólnik
2001-09-03
2007-09-04
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 207.000 ZŁOTYCH
05042001600000
Wspólnik
2001-09-03
2007-09-04
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 207.000 ZŁOTYCH
25074499400000
ANDRZEJ ROMAN LEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-09-04
WOJCIECH JAN KRUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-09-04
WALDEMAR NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2002-01-15
JERZY PIOTR GROCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-09-04
PIOTR LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2007-09-04
MACIEJ JERZY MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2007-09-04
TADEUSZ KRETKIEWICZ
Powiernik
2006-10-31
2007-09-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
WALDEMAR NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-15
2003-05-28
ZENON DZIEKOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2003-10-03
ZENON DZIEKOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-03
2004-04-15
SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-03
2007-09-04
JACEK GOTTFRIED GÓRNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2002-10-01
ZENON POKOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2003-05-28
ROMAN GALIMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2002-01-15
2001-09-03
2002-05-28
"ELEKTRONICZNA SIEĆ HANDLOWA MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-03
2001-10-26
MARSZAŁKOWSKA, 82, WARSZAWA, 00-683, WARSZAWA, POLSKA
2001-10-26
2002-10-01
KUBICKIEGO, 19, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie