KRS 0000034566
NIP7121007105
REGON43045045700000
NazwaEMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEMPERIA HOLDING
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 10 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PUŁAWSKA, 2B, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12342050,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12342050,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12342050
Dane kontaktowe
Email EMPERIA@EMPERIA.PL
Dane podatkowe
NIP 7121007105
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
07124062921978001087253112
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
30124025001111001034227809
PEKAO IV Oddział w Lublinie
ul. Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin POLSKA
43124025001111000037667908
PEKAO IV Oddział w Lublinie
ul. Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWEARŪNAS ZIMNICKAS
zgłaszający - członek zarządu
1977-07-22
PAWEŁ NADULSKI
zgłaszający - członek zarządu
NERIJUS NUMA
Beneficjent
1967-05-12
TOMASZ MAREK KRYSZTOFIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2013-07-17
WOJCIECH STANISŁAW KOSSUTH
Członek Organu Nadzoru
2003-12-08
2007-02-01
IRENEUSZ ZIĘBA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-16
2012-10-31
PIOTR KAWA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2010-06-24
RYSZARD WOJTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2003-07-14
EMANUEL KAWA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2004-07-01
ZUZANNA WAWERSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2004-03-16
WŁADYSŁAW WAWERSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2007-07-11
ZENON ANDRZEJ MIERZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-01
2009-08-04
WINCENTY MURA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-01
2008-01-25
PIOTR DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-11
2013-05-07
PIOTR LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-01-25
2013-07-17
ARTUR JAROSŁAW LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-04
2018-09-14
JAROSŁAW WAWERSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-31
2018-09-14
ARTUR KAWA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-07
2018-09-14
ANDRZEJ MALEC
Członek Organu Nadzoru
2013-07-17
2015-10-27
MICHAŁ KOWALCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-17
2018-09-14
ALEKSANDER WIDERA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2018-09-14
VYGINTAS ŠAPOKAS
Członek Organu Nadzoru
2018-09-14
2018-11-14
ARUNAS ZIMNICKAS
Członek Organu Nadzoru
2018-09-14
2018-11-14
EUGENIJUS FILONOVAS
Członek Organu Nadzoru
2019-07-16
2019-10-14
VITALIJ RAKOVSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-16
2020-09-10
JOLANTA BIVAINYTÉ
Członek Organu Nadzoru
2019-10-14
2020-09-10
EUGENIJUS FILONOVAS
Członek Organu Nadzoru
2018-11-14
2019-03-25
GINTARAS JASINSKAS
Członek Organu Nadzoru
2018-11-14
2019-10-14
PIOTR RACŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-07-16
KAROL MACIEJ SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-14
2018-11-14
MARCIN FRYDERYK JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-14
2018-11-14
VITALIJ RAKOVSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-14
2019-03-25
DARIUSZ KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-14
2019-07-16
DALIUS MISIUNAS
Członek Organu Nadzoru
2018-09-14
2019-07-16
ELŻBIETA ANNA BŁASIK
Prokurent
2008-08-22
2014-10-29
PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
NERIJUS NUMA
Beneficjent
POŚREDNIO KONTROLUJE 96,74% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ENTARAS, UAB (LITWA), PATRIA HOLDINGS,UAB (LITWA) I NVP PROJEKTAI,UAB (LITWA). KAŻDA Z TYCH SPÓŁEK POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UAB „VILNIAUS PREKYBA” (LITWA). NASTĘPNIE UAB „VILNIAUS PREKYBA” POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMA GRUPĖ,UAB (LITWA), KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 96,53% ORAZ POŚREDNIO 3,47% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMPERIA HOLDING SPÓŁKA Z O.O. (POLSKA).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ARTUR EMANUEL KAWA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2013-03-29
JAROSŁAW WAWERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2012-04-18
DARIUSZ KALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-14
2010-06-24
DARIUSZ KALINOWSKI
WICEPREZES
2010-06-24
2013-03-29
MAREK GRZEGORZ WESOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-11
2010-06-24
MAREK GRZEGORZ WESOŁOWSKI
WICEPREZES
2010-06-24
2012-04-18
GRZEGORZ WAWERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-11
2010-06-24
GRZEGORZ WAWERSKI
WICEPREZES
2010-06-24
2012-05-31
CEZARY BARAN
WICEPREZES
2013-03-29
2018-11-14
KĘSTUTIS GAILIUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-09-11
2020-09-10
1980-05-17
ARUNAS ZIMNICKAS
PREZES ZARZĄDU
2018-11-14
2020-09-10
DARIUSZ KALINOWSKI
PREZES
2013-03-29
2018-11-14
JACEK RYSZARD DUDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2008-06-06
RENATA VIOLETTA BRONISZ CZYŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-02
2008-06-06
JAROSŁAW RUDNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-15
2008-06-06
LESŁAW SYGUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-24
2008-06-06
2001-08-09
2007-05-11
ELDORADO SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-09
2002-01-02
TURYSTYCZNA, 1, LUBLIN, 20-207, LUBLIN, POLSKA
2002-01-02
2007-05-11
METALURGICZNA, 30, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
2007-05-11
2013-07-17
MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-952, LUBLIN, POLSKA
2013-07-17
2016-04-15
PROJEKTOWA, 1, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
ARŪNAS ZIMNICKAS
ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMPERIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ NADULSKI
SANO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DALIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KORTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AWELINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA BINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMPERIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TESANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNERIJUS NUMA
"STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SANO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL GROUP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MANITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KORTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AWELINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA BINGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AZETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMPERIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BARBORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BASSATIL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TESANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ MAREK KRYSZTOFIAK
QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "TARNÓW" SPÓŁKA AKCYJNA - GRUPA KAPITAŁOWA "KROSNO" KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA AC SPÓŁKA AKCYJNA LIBET SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH STANISŁAW KOSSUTH
CERTUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA "AW KOSSUTH SPÓŁKA JAWNA"ARTUR EMANUEL KAWA
AR-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "SECURITAS ELBERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA "INFINITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BOS" SPÓŁKA AKCYJNA " PRO LOGISTYKA" SPÓŁKA AKCYJNA "DETAL KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MASURIAN RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA "LUBELSKIE CENTRUM ŻEGLARSTWA" P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYNTHAVERSE" SPÓŁKA AKCYJNA TRADIS SPÓŁKA AKCYJNA ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA "LUBELSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE KOSMOS SZTUKI" M7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RORYD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA AKCYJNA RUN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARVENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARVENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA LOBEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MASURIAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QILIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA POLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHC PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DHC PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA PHHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW WAWERSKI
"INFINITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BOS" SPÓŁKA AKCYJNA DYSTRYBUCJA LOGISTYKA SERWIS-SPÓŁKA AKCYJNA " PRO LOGISTYKA" SPÓŁKA AKCYJNA "SYGEL-JOOL" SPÓŁKA AKCYJNA TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ECR POLSKA TRADIS SPÓŁKA AKCYJNA ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDARIUSZ KALINOWSKI
AR-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA "STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSTRYBUCJA LOGISTYKA SERWIS-SPÓŁKA AKCYJNA "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYGEL-JOOL" SPÓŁKA AKCYJNA TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MASURIAN RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA ECR POLSKA ALDIK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADIS SPÓŁKA AKCYJNA "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA RORYD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA AKCYJNA RUN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARVENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARVENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MASURIAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DHC PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA PHHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK GRZEGORZ WESOŁOWSKI
"GOŚKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA TRADIS SPÓŁKA AKCYJNA MEGAMARKET SPÓŁKA AKCYJNAGRZEGORZ WAWERSKI
ELPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INFINITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT ELPRO 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT ELPRO 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT ELPRO 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADIS SPÓŁKA AKCYJNA "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA P5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ T - MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCEZARY BARAN
AR-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKLEPY KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA ALDIK NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PILAWA" KUCZEK, SKARBA, SZYDEŁKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA HARVENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DHC PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOŁODZIEJA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNAKĘSTUTIS GAILIUS
"STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERCEPCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA EMPERIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARUNAS ZIMNICKAS
"STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERCEPCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMPERIA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄELŻBIETA ANNA BŁASIK
P1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADIS SPÓŁKA AKCYJNA ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNARYSZARD WOJTKOWSKI
ENTERPRISE INVESTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPOCZNO SPÓŁKA AKCYJNA "AGROS NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "CENTRUM MEDYCZNE MAVIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZIELONA BUDKA SPÓŁKA AKCYJNA TEVA KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA "MELVIT" SPÓŁKA AKCYJNA "AGROS-HERBY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GOLPASZ SPÓŁKA AKCYJNA "SPS HANDEL" SPÓŁKA AKCYJNA TORF CORPORATION - FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "K INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA" "SONDA" SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA GRUPA GOSPODARKI ODPADAMI - EKOGAL - EKOPUR SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY WYROBÓW CUKIERNICZYCH "MIŚ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ASSISI PET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA GOSPODARCZA LOGIS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI INTERCHEM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "KLUB PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH" W LIKWIDACJI FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU - FOR DELIC-POL SPÓŁKA AKCYJNA "CCEE ADVISORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI RESOURCE PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FOOD SPÓŁKA AKCYJNA ARTGEIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOOD FOOD PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BISCUIT INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHOJECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH" W LIKWIDACJI CHOJECKI SPÓŁKA AKCYJNA TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA POLSKA OD NOWA NESPERTA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7 ANNA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZENON ANDRZEJ MIERZEJEWSKI
ZRZESZENIE KUPCÓW PRODUCENTÓW I USŁUGODAWCÓW W BIAŁYMSTOKU "BOS" SPÓŁKA AKCYJNA "PODLASKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU-AKTIVE BUSINESS OFFICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TRANSPORT-LOGISTYKA-SPEDYCJA" SPÓŁKA AKCYJNA "BIAZET" SPÓŁKA AKCYJNA NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG ORGANIZACJA SAMORZĄDU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARSZAWIE AC SPÓŁKA AKCYJNA ARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOS INVESTMENTS LASKOWSKI PIOTR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI FOTOWOLTAIKA PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWINCENTY MURA
HURTOWNIA SPOŻYWCZA "WOJCIECH" WINCENTY MURA SPÓŁKA JAWNA "ANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA "LEWIATAN ŻORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR LASKOWSKI
AR-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "BOS" SPÓŁKA AKCYJNA DYSTRYBUCJA LOGISTYKA SERWIS-SPÓŁKA AKCYJNA " PRO LOGISTYKA" SPÓŁKA AKCYJNA ELEKTRONICZNA SIEĆ HANDLOWA "MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL GROUP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA "AC-WYTWÓRNIA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA "FARMPASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEWIATAN KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNER IN PET FOOD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA "PROJEKT ELPRO 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL GROUP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYGEL-JOOL" SPÓŁKA AKCYJNA AGROVITA BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MILEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK AC SPÓŁKA AKCYJNA PETROLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ HC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOS INVESTMENTS LASKOWSKI PIOTR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI BOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MARIOLA LASKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI NOVEMBER I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TOWER CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARY SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI EUROCASH SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOVEMBER I MARIOLA LASKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA GRUPA NOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RIMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FARMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA FARMACJA SPÓŁKA AKCYJNA FARMACJA SPOŁECZNA SPÓŁKA AKCYJNA FP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA PROMENADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PANDA TRANSPORT MEDYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PANDA MED ASI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI VITAPRO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 3 SEKWOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SEKWOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR JAROSŁAW LASKOWSKI
JASKÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ARSENAŁ" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "BOS" SPÓŁKA AKCYJNA DYSTRYBUCJA LOGISTYKA SERWIS-SPÓŁKA AKCYJNA "BIAZET" SPÓŁKA AKCYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROLMAK" W MAKÓWCE W LIKWIDACJI "DEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL GROUP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA "SPEDYCJA - WSCHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "BERTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT ELPRO 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PMB SPÓŁKA AKCYJNA MISPOL GROUP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA EUROPRIMUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TARMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYGEL-JOOL" SPÓŁKA AKCYJNA MILEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM DORADZTWA PERSONALNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4LOOK TECHNIKA OKIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ AC SPÓŁKA AKCYJNA PETROLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ HC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTUR LASKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI PARK HANDLOWY KWADRAT SPÓŁKA AKCYJNA MARIOLA LASKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI DOROTA LASKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI RIMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALVUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA FARMACJA SPÓŁKA AKCYJNA GREEN ENERGY TOWER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOLDA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY ROGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA APARTAMENTY KABATY SZCZYGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA SALVUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIOMEDQUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIOMEDQUANTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "MONUMENT ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BANINO II SPÓŁKA KOMANDYTOWA TRZY SOLDA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA CZTERY PMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA III WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARTDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LOBEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTDOR 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BANINO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTDOR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROVIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BPM JEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BANDIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV WJA APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PARK HANDLOWY GORZÓW AJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE V JAROSŁAW ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA APARTAMENTY MARCZUKOWSKA AJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PARK DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARK DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PARK HANDLOWY AJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA APARTAMENTY MARCZUKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MARCZUKOWSKA SKRZYPKOWSKI, ŁUKASZEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA BPM JEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ARTDOR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QILIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARCZUKOWSKA SKRZYPKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KPWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SALVUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTDOR 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARTUR KAWA
DYSTRYBUCJA LOGISTYKA SERWIS-SPÓŁKA AKCYJNA "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYGEL-JOOL" SPÓŁKA AKCYJNA "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA WAVE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KH ŁEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KH ŁEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA WAVE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAANDRZEJ MALEC
DETAL PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL GROUP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAMA FOODS SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE FUNDACJA NA RZECZ INFORMATYKI, LOGIKI I MATEMATYKI PARTNER IN PET FOOD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA PMB SPÓŁKA AKCYJNA "ANDRZEJ MALEC I WSPÓLNICY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BDSKLEP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MEGARON" SPÓŁKA AKCYJNA BTC STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA NEURA M. ZIĘTEK J. ZAREMBIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA NOWA FARMACJA SPÓŁKA AKCYJNA IMAGENE.ME SPÓŁKA AKCYJNAMICHAŁ KOWALCZEWSKI
MILLENNIUM CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA MERCURIUS FINANCIAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI M SECURITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MERCURIUS FINANCIAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA "CELON PHARMA" SPÓŁKA AKCYJNAALEKSANDER WIDERA
MWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA FUND ADVISORY AND MANAGEMENT COMPANY FAMCO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "BREL-MAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI AMBRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRE UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ART.LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA "VERBICOM" SPÓŁKA AKCYJNA "SPV SUPPORT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPV SUPPORT PROPERTY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "SPV SUPPORT 2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DEMUTH ALFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓDA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPV SUPPORT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI SPV ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WASHBURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA AKCYJNA PPLK FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RUN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HARVENT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPTIMEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA WBP HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄVITALIJ RAKOVSKI
EASYBILL PAYMENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK RYSZARD DUDZIK
"INFINITE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ " PRO LOGISTYKA" SPÓŁKA AKCYJNA "EMPERIA INFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INFINITE ICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRENATA VIOLETTA BRONISZ CZYŻ
"STOKROTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAROSŁAW RUDNICKI
AR-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "BOS" SPÓŁKA AKCYJNA DYSTRYBUCJA LOGISTYKA SERWIS-SPÓŁKA AKCYJNA " PRO LOGISTYKA" SPÓŁKA AKCYJNA LEWIATAN-ORBITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEWIATAN KUJAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNER IN PET FOOD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA "PROJEKT ELPRO 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MISPOL GROUP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYGEL-JOOL" SPÓŁKA AKCYJNA AGROVITA BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HYGIEA OFFICE SPÓŁKA AKCYJNA PORTFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWERNET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI HC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOS INVESTMENTS LASKOWSKI PIOTR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI "AGRIPOL PODLASIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI APARTAMENTY JAGIELLOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BOS-POL SPÓŁKA AKCYJNA JOKER TNC SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI FUNDACJA RODZINY CZARNECKICH DECEMBER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DECEMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DECEMBER JAROSŁAW RUDNICKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNALESŁAW SYGUŁA
EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA "BOS" SPÓŁKA AKCYJNA DYSTRYBUCJA LOGISTYKA SERWIS-SPÓŁKA AKCYJNA " PRO LOGISTYKA" SPÓŁKA AKCYJNA "DETAL KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LEWIATAN OPOLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DEF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA IZBA HANDLU "BERTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PROJEKT ELPRO 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LEWIATAN WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ELAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "SPOŁEM" TYCHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SYGEL-JOOL" SPÓŁKA AKCYJNA "LEWIATAN ŚLĄSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEWIATAN PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TEMA KOMPUTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PS-FOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "LEWIATAN MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA "EKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" OXYBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI TRI - BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALIOTH LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETY CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WALCZAK, WRÓŻ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA WRÓŻ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA PER SALDO NA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALIOTH ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIGHTS ON DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ALIOTH TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGINTARAS JASINSKAS
MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR RACŁAWSKI
MESSENGER SERVICE STOLICA SPÓŁKA AKCYJNA "NECTAR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ULMA CONSTRUCCION POLSKA " SPÓŁKA AKCYJNA GREEN CAFFE NERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA "ENAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" TALENTS FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TALENTS TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "TALENT EXACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" F24 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TALENTS GROUP HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA BELLEVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNAKAROL MACIEJ SZYMAŃSKI
TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA COMP SPÓŁKA AKCYJNA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI NOVATEK GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMEDICA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RKKW - BUSINESS ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QILIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NMG SPÓŁKA AKCYJNA QILIN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ THC DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "FUNDACJA NOVA ARS POLONIAE" W LIKWIDACJI VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA ART LINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QILIN XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZYMAŃSKI & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA NUNKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN FRYDERYK JASIŃSKI
RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA CALYPSO FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA INSTYTUT ROZWOJU FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY - RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWAPUŁAWSKA, 2B, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
ELPRO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA TRIGON INVESTMENT BANKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWAData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL