KRS 0000104130
REGON01179295200000
NazwaAMBRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAMBRESA
Data rejestracji 03 kwi 2002 (22 lata temu) 03 kwi 2002
Data usunięcia 21 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 866000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2002-04-03
2013-01-21
1732 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 866000 ZŁOTYCH
00125452400000
JERZY ANDRZEJ ROZŁUCKI
Prokurent
2006-07-24
2007-01-05
ŁĄCZNA
ADAM KARAŚ
Prokurent
2002-04-03
2003-01-28
SAMOISTNA
TOMASZ ŁUCZYŃSKI
Prokurent
2003-01-28
2004-11-05
ODDZIELNA
ANNA PĘKALA
Prokurent
2004-11-05
2005-03-30
ODDZIELNA
DOROTA GAWĘCKA KORUS
Prokurent
2005-03-30
2006-04-12
ODDZIELNA
ANTON MARIA BURGHARDT
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-03-30
HENRYK OKRZEJA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-03-30
JAN ADAM ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-03-30
MARIA WOJSIAT PRZEDPEŁSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2007-01-05
MICHAŁ PAWEŁ POPIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2007-01-05
JOLANTA RENATA PANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-30
2007-01-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANATOL NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-03
2003-01-28
ADAM KARAŚ
PREZES ZARZĄDU
2003-01-28
2003-10-01
ALEKSANDER WIDERA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-01
2004-11-05
ANNA MARIA WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2004-11-05
2005-02-03
ADELA DREWNIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-03
2006-04-12
BOGDAN WIERZBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-12
2010-02-05
MAŁGORZATA JADWIGA MŁYNARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2011-07-28
ŁUKASZ POBUDEJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-28
2013-01-21
JERZY ANDRZEJ ROZŁUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-05
2007-01-26
DOROTA GAWĘCKA KORUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-05
2013-01-21
2002-04-03
2013-01-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-03
2013-01-21
AMBRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-03
2013-01-21
SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2010-02-05
2013-01-21
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-02-05
2013-01-21
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2010-02-05
2013-01-21
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie