KRS 0000085315
REGON63000311400000
NazwaZAKŁADY MIĘSNE POZMEAT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY MIĘSNE POZMEAT
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 11 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GARBARY, 101/111, POZNAŃ, 61 - 757, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16900000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16900000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1690000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWITOLD ROBERT ABRAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-09-01
MICHAŁ STACHURSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2012-04-11
WŁODZIMIERZ NOWACZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-09-01
ANDRZEJ TADEUSZ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-09-01
STANISŁAW GRYNHOFF
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2012-04-11
MAKSYMILIAN JÓZEF KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-03-17
EMILIA NOWACZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2012-04-11
JANUSZ ANDRZEJ PAUL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2012-04-11
JAROSŁAW WIKALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2003-09-02
ANDRZEJ MIKLAS
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2003-09-02
JAN KANECKI
Powiernik
2005-03-24
2012-04-11
1953-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA TEGOŻ ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA TEGOŻ ZARZĄDU BĄDŹ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA WIKTORIA ZBIERSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
2003-09-01
ANDRZEJ WACHNIK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2003-07-29
STANISŁAW KONDRACIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-26
2003-11-27
JACEK ANDRZEJ KINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2003-11-27
ROMAN SŁAWOMIR WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2003-11-27
BOGDAN WIERZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2011-08-24
BOGDAN WIERZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-02
2012-04-11
ROMAN SŁAWOMIR WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-29
2003-08-26
2002-02-07
2011-08-24
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-07
2009-09-22
ZAKŁADY MIĘSNE POZMEAT SPÓŁKA AKCYJNA
2009-09-22
2009-10-28
ZAKŁAD MIĘSNY POZMEAT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2009-10-28
2011-07-20
ZAKŁADY MIĘSNE POZMEAT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-02-07
2011-08-24
GARBARY, 101/111, POZNAŃ, 61 - 757, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie