KRS 0000020197
NIP7770000749
REGON00027431200000
NazwaPOZNAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOZNAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 29 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WAWRZYNIAKA, 39, POZNAŃ, 60-502, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji750000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIROMAN KALINA
Likwidator
2010-06-15
2013-09-09
JAN KANECKI
Likwidator
2014-07-02
2016-12-22
1953-03-21
PAWEŁ FRANKA
Likwidator
2013-09-09
2014-07-02
PAWEŁ KOLCZYŃSKI
Likwidator
2016-12-22
2017-04-28
HENRYKA FIRLEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2002-07-24
PIOTR CIACH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2002-07-24
ROMAN ZENON GAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2006-09-19
KATARZYNA BERNADETA BRZOZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2010-09-09
ROMAN MARIAN KALINA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2009-09-01
MARIAN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2012-02-09
JACEK SZEPSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-09-19
LIDIA DUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-19
2007-08-22
ROBERT GÓRAL
Członek Organu Nadzoru
2006-09-19
2008-08-05
LIDIA AGNIESZKA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-22
2008-08-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ALEKSANDER PIKOSZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-25
2009-09-01
ROMAN MARIAN KALINA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-01
2010-06-15
HUBERT RYSZARD JANAS
PREZES ZARZĄDU
2017-04-28
2018-01-29
KRYSTYNA GAUZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2002-07-24
2001-06-25
2010-06-15
POZNAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
2010-06-15
2017-04-28
POZNAŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie