KRS 0000082284
NIP9730724318
REGON97794422700000
Nazwa"BLOMQUIST TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"BLOMQUIST TRANSPORT" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 sty 2002 (23 lata temu) 17 sty 2002
Data usunięcia 06 mar 2019 06 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUBALA DOBRZAŃSKIEGO, 79, LATCHORZEW, 05-082, STARE BABICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1485000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9730724318
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6491Z LEASING FINANSOWY #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #5223 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5320 KOLPORTAŻ PRASY I ULOTEK #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBLOMQUIST BULK CARGO AS
Wspólnik
2008-07-08
2019-03-06
2.970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.485.000,00 ZŁOTYCH
BLOMQUIST HOLDING A.S.
Wspólnik
2002-01-17
2008-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ.
MACIEJ RADYKOWSKI
Prokurent
2003-09-30
2004-07-01
SAMOISTNA
MARIA TOMIAK
Prokurent
2004-07-01
2011-12-07
SAMOISTNA
KRZYSZTOF KONIECZNY
Prokurent
2004-07-01
2016-05-19
PROKURA SAMOISTNA
JAN AAGAARD DYRBERG
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2003-09-30
RAGNAR BLOMQUIST
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2019-03-06
STALE RONNILD
Członek Organu Nadzoru
2003-09-30
2010-10-20
OISTEN LARSEN SMITH
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2014-08-12
JENS PETER BLOMQUIST
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2019-03-06
JAN HERAMB KARLSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-17
2010-10-20
JAN KANECKI
Powiernik
2015-02-13
2019-03-06
1953-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ RADYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-17
2003-09-30
RAGNAR BLOMQUIST
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-30
2008-05-06
KRZYSZTOF MICHAŁ WITOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-06
2012-09-24
KRZYSZTOF MARCIN KONIECZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-24
2016-05-19
2002-01-17
2015-02-13
"BLOMQUIST TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-17
2008-05-06
TRASA PÓŁNOCNA, 15, ZIELONA GÓRA, 65-735, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2008-05-06
2010-10-20
GIERDZIEJEWSKIEGO, 7, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie