KRS 0000064449
NIP7120162594
REGON43086045100000
NazwaE-WGT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaE-WGT
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 20 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NOWY ŚWIAT, 6/12, WARSZAWA, 00-400, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji40,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji30000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYMDARIUSZ BLIŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2005-11-28
JÓZEF SZMIGIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2005-11-28
IWONA WITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2004-07-19
HIERONIM KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2005-11-28
SŁAWOMIR RYSZARD PRZĄCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2006-09-06
PIOTR JAN KOCHANEK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2012-09-20
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2011-07-08
DARIUSZ BLIŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-06
2010-06-21
JACEK BOGDAN MALISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-21
2012-09-20
WACŁAW GOŁUŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2012-09-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ BIEGAJŁO
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2005-11-28
ARTUR MARIUSZ ŻUR
PREZES ZARZĄDU
2005-11-28
2007-02-26
ARTUR MARIUSZ ŻUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-26
2012-09-20
MICHAŁ JERZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-26
2012-09-20
2001-11-23
2001-12-21
POLSKI TWAROWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-21
2005-11-28
POLSKI TOWAROWY DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-23
2005-11-28
WOLSKA, 11, LUBLIN, 20-411, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie