KRS 0000052677
NIP5251556826
REGON01227951800000
NazwaOSADKOWSKI RAIFFEISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSADKOWSKI RAIFFEISEN
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 13 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DASZYŃSKIEGO, 2A, WRZEŚNIA, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHTOMASZ MALUTKO
Prokurent
2001-10-16
2007-07-19
PROKURA SAMODZIELNA
MARIUSZ STANISŁAW NOWAK
Prokurent
2008-06-16
2009-10-02
SAMOISTNA
ANNA IZABELA PIASECKA
Prokurent
2008-06-16
2009-06-05
SAMOISTNA
PIOTR ZARĘBA
Prokurent
2009-10-02
2016-05-13
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ NOWAK
Prokurent
2010-11-05
2011-01-13
SAMOISTNA
AGRAVIS RAIFFEISEN AG
Wspólnik
2001-10-16
2014-09-23
42000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2100000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR RYSZARD PRZĄCZAK
Wspólnik
2001-10-16
2006-01-11
2.800 UDZIAŁÓW PO 50.00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000.00 ZŁ
TOMASZ MALUTKO
Wspólnik
2001-10-16
2006-01-11
1.120 UDZIAŁÓW PO 50.00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-09-17
2016-05-13
84.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.000,00 ZŁ
02013435700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR RYSZARD PRZĄCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2007-01-02
ALBRECHT HOGREWE
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2003-07-07
ANNA IZABELA PIASECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-02
2008-06-16
MARIUSZ STANISŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-02
2008-06-16
WŁADYSŁAW MIROSŁAW OSADKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-16
2009-10-02
MARIUSZ STANISŁAW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-02
2010-11-05
MAREK JERZY PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-05
2016-05-13
2001-10-16
2007-07-19
"RAIFFEISEN - AGRARCENTRUM - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2007-07-19
ZAGÓJSKA, 7, WARSZAWA, 04-160, WARSZAWA 50, POLSKA
2007-07-19
2013-01-25
144A, OBŁACZKOWO, 62-300, WRZEŚNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie