KRS 0000198836
NIP7960035811
REGON67073796000000
NazwaRADOMSKI ZAKŁAD PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "RADOSKÓR" W RADOMIU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRADOMSKI ZAKŁAD PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "RADOSKÓR" W RADOMIU
Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004
Data usunięcia 20 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOMAGALSKIEGO, 7, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12585781,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4452260,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12585781
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2954Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGOUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWITOLD MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2015-07-20
STANISŁAW WESOŁY
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2015-07-20
ANDRZEJ FILIPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2015-07-20
DARIUSZ BLIŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2015-07-20
GUSTAW KORWIN
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2015-07-20
CEZARY KOCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2015-07-20
BRONISŁAW KOMADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-09
2015-07-20
KRYSTYNA JADWIGA DADEJ WINIARSKA
Powiernik
2004-03-09
2015-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN MARCELI SZCZYGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2015-07-20
EDMUND JÓZEF LESISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2015-07-20
ANNA MARIA URBAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-09
2015-07-20
2004-03-09
2015-07-20
SPÓŁKA AKCYJNA
2004-03-09
2015-07-20
RADOMSKI ZAKŁAD PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO "RADOSKÓR" W RADOMIU SPÓŁKA AKCYJNA
2004-03-09
2015-07-20
DOMAGALSKIEGO, 7, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2004-03-09
2015-07-20
1930A - PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO
2004-03-09
2015-07-20
2121Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2004-03-09
2015-07-20
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2004-03-09
2015-07-20
2954Z - PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO
2004-03-09
2015-07-20
2956B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
2004-03-09
2015-07-20
5020A - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2004-03-09
2015-07-20
6340C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2004-03-09
2015-07-20
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie