KRS 0000396086
NIP7010314318
REGON14571951700000
NazwaBRE AGENT UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRE AGENT UBEZPIECZENIOWY
Data rejestracji 20 wrz 2011 (13 lat temu) 20 wrz 2011
Data usunięcia 09 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-963, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2011-09-20
2014-03-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14080678900000
Wspólnik
2014-03-17
2014-10-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
14684084700000
Wspólnik
2014-10-17
2015-06-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
10005943800000
JAROSŁAW MACIEJ WOLAK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2015-06-09
MARCIN ZIEMOWIT ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2015-06-09
ANNA MARIA WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2013-11-27
CEZARY KOCIK
Członek Organu Nadzoru
2012-11-28
2015-06-09
JAROSŁAW JERZY MASTALERZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2015-06-09
PAWEŁ PIOTR KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2012-11-28
MAŁGORZATA JOANNA KNUT
Prokurent
2011-09-20
2012-02-22
PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA
RAFAŁ PRZEMYSŁAW SEREDYŃSKI
Prokurent
2012-02-22
2014-02-17
PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA
RENATA MORDAKA
Prokurent
2012-02-22
2012-09-24
PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA
MARCIN WOJCIECH ZIELIŃSKI
Prokurent
2012-02-22
2012-09-24
PROKURA ŁĄCZNA NIEPRAWIDŁOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
PREZES ZARZĄDU
2011-09-20
2014-02-17
JAROSŁAW GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-20
2014-05-13
KONRAD CHUDY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-07
2014-02-17
DOMINIK JAKUB SKRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-17
2015-06-09
TOMASZ JACEK GRYGLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-17
2015-06-09
2011-09-20
2015-06-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-20
2015-06-09
BRE AGENT UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-20
2015-06-09
KS. I. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-963, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-05
2015-06-09
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2015-03-05
2015-06-09
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2015-03-05
2015-06-09
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2015-03-05
2015-06-09
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-03-05
2015-06-09
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-03-05
2015-06-09
6621Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
2015-03-05
2015-06-09
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-03-05
2015-06-09
6629Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2015-03-05
2015-06-09
6630Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2015-03-05
2015-06-09
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie