KRS 0000598422
NIP5252644811
REGON36361977000000
NazwaPOLSKA PLATFORMA KREDYTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKA PLATFORMA KREDYTOWA
Data rejestracji 26 sty 2016 (9 lat temu) 26 sty 2016
Data usunięcia 19 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 827500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 827500,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji827500
Dane podatkowe
NIP 5252644811
data rejestracji 15 lut 2016
status Czynny
42114000390000555712001005
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
73132000191637849220000001
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
46132000191637849220000002
BPSA Centrala - Departament Wsparcia Operacyjnego
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
28114010100000555712001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWIESŁAW BOGDAN THOR
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2018-11-08
PAWEŁ JANUSZ ZYLM
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2019-02-21
MARCIN JAN BARTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-26
2023-12-19
ARTUR EMANUEL KAWA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-17
2023-12-19
DARIUSZ KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-21
2023-12-19
MAREK MILAN TRZOS RASTAWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2019-02-21
2023-12-19
ARTUR EMANUEL KAWA
Beneficjent
ALEKSANDER WIDERA
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR EMANUEL KAWA
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 77,59% CERTYFIKATÓW W FUNDUSZU IPOPEMA 72 FIZAN, KTORY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPOLKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
ALEKSANDER WIDERA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-26
2023-12-19
2016-01-26
2016-06-17
UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 2A, WARSZAWA, 01-601, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie