KRS 0000367597
NIP9462617811
REGON06071253800000
NazwaEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKON
Data rejestracji 09 gru 2010 (14 lat temu) 09 gru 2010
Data usunięcia 25 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROJEKTOWA, 1, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 497500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYWspólnik
2010-12-09
2017-01-04
4920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 492.000,00 ZŁ
43045045700000
Wspólnik
2017-01-04
2017-04-25
4975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 497500,00ZŁ.
06067552400000
ELŻBIETA ADA ŚWINIARSKA
Prokurent
2012-05-14
2017-04-25
PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRZEGORZ WAWERSKI
PREZES
2010-12-09
2012-12-11
WITOLD SARZYŃSKI
WICEPREZES
2010-12-09
2017-04-25
ARTUR EMANUEL KAWA
WICEPREZES
2010-12-09
2012-12-11
DARIUSZ KALINOWSKI
WICEPREZES
2010-12-09
2012-12-11
DARIUSZ KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-11
2017-04-25
CEZARY BARAN
PREZES ZARZĄDU
2012-12-11
2013-02-12
CEZARY BARAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-12
2017-04-25
2010-12-09
2013-07-29
MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-952, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie