KRS 0000400637
NIP9462635648
REGON06134582300000
NazwaELDORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELDORADO
Data rejestracji 28 paź 2011 (13 lat temu) 28 paź 2011
Data usunięcia 07 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROJEKTOWA, 1, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃARŪNAS ZIMNICKAS
reprezentant
1977-07-22
KĘSTUTIS GAILIUS
reprezentant
1980-05-17
NERIJUS NUMA
Beneficjent
1967-05-12
Wspólnik
2011-10-28
2021-05-07
3504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.400,00 ZŁ
43045045700000
NERIJUS NUMA
Beneficjent
KONTROLUJE 77,2% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ENTARAS, UAB (LITWA), PATRIA HOLDINGS,UAB (LITWA) I NVP PROJEKTAI,UAB (LITWA). KAŻDA Z TYCH SPÓŁEK POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UAB „VILNIAUS PREKYBA” (LITWA). NASTĘPNIE UAB „VILNIAUS PREKYBA” POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MAXIMA GRUPĖ,UAB (LITWA), KTÓRA POSIADA BEZPOŚREDNIO 96,53 % ORAZ POŚREDNIO 3,47% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMPERIA HOLDING SPÓŁKA Z O.O. (POLSKA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ELDORADO SPÓŁKA Z O.O. (POLSKA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAROSŁAW WAWERSKI
WICEPREZES
2011-10-28
2012-04-20
MAREK WESOŁOWSKI
WICEPREZES
2011-10-28
2012-04-20
ARTUR EMANUEL KAWA
PREZES
2011-10-28
2013-01-17
DARIUSZ KALINOWSKI
WICEPREZES
2011-10-28
2013-01-17
DARIUSZ KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-17
2018-11-28
CEZARY BARAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-17
2018-11-28
ARUNAS ZIMNICKAS
PREZES ZARZĄDU
2018-11-28
2021-05-07
KĘSTUTIS GAILIUS
WICEPREZES
2018-11-28
2021-05-07
1980-05-17
2011-10-28
2013-08-07
P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-28
2013-10-10
MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-952, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie