KRS 0000009850
NIP9661448908
REGON05067221000000
NazwaJASKÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJASKÓŁKA
Data rejestracji 26 kwi 2001 (23 lata temu) 26 kwi 2001
Data usunięcia 29 sie 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HANDLOWA, 5, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5132 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5143 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #1511 PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO #1512 PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #744 REKLAMA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMIWspólnik
2001-04-26
2002-10-29
4.900 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450.000 (DWA MILIONY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
00086691700000
Wspólnik
2002-10-29
2006-09-01
6.900 (SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.450.000 (TRZY MILIONY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
05213028000000
Wspólnik
2003-08-08
2008-05-12
12.200 (DWANAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.100.000 (SZEŚĆ MILIONÓW STO) ZŁOTYCH
05042001600000
Wspólnik
2007-06-28
2008-05-12
2.000 (DWA TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH
43045045700000
Wspólnik
2008-02-06
2008-08-29
16.200 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.100.000 (OSIEM MILIONÓW STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
43049249600000
DANUTA DZIEMIANKO
Prokurent
2001-04-26
2008-08-29
ŁĄCZNA
WITOLD GĄSOWSKI
Prokurent
2002-04-17
2005-07-04
ŁĄCZNA
EDYTA ONUFRYJUK LACEK
Prokurent
2007-03-20
2008-08-29
PROKURA SAMODZIELNA
LESZEK WŁADYSŁAW SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2001-10-18
JERZY RAFAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2002-08-23
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2006-12-29
ARTUR JAROSŁAW LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-25
2006-12-29
ZBIGNIEW JAKUB RUSA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-25
2006-02-14
BOGUSŁAW POŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2002-08-23
STANISŁAW KONDRACIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-10-29
LESZEK CZEMIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-08-25
2006-12-29
LEONARD KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-26
2002-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI
WIKTOR PIOTR SIDORCZUK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-04
2007-02-05
ZBIGNIEW ŻOCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-29
2007-02-05
ZBIGNIEW ŻOCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-05
2008-08-29
SŁAWOMIR IGNATOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-05
2008-08-29
WOJCIECH PANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2001-10-18
WOJCIECH PANEK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2005-07-04
BARBARA MARIA STYPUŁKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-26
2002-04-17
2001-04-26
2007-03-20
"PMB MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-26
2007-03-20
POZIOMA, 2, BIAŁYSTOK, 15-950, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie