KRS 0000244341
NIP5422955480
REGON20004154700000
NazwaDELIKATESY MIĘSNE U RZEŹNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELIKATESY MIĘSNE U RZEŹNIKA
Data rejestracji 31 paź 2005 (19 lat temu) 31 paź 2005
Data usunięcia 28 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZIOMA, 4, BIAŁYSTOK, 15-558, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMAREK JANUSZ SZYBALSKI
Beneficjent
MAREK JANUSZ SZYBALSKI
reprezentant
DANIEL LISOWSKI
Prokurent
2013-10-04
2014-01-31
PROKURA SAMOISTNA
WITOLD GĄSOWSKI
Wspólnik
2005-10-31
2008-09-30
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WOJCIECH DUNIKOWSKI
Wspólnik
2005-10-31
2008-09-30
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-12-18
2019-07-19
1.060 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 530.000 (PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
05213028000000
Wspólnik
2019-07-19
2022-02-28
1.100 (JEDEN TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
29048534300000
WIESŁAW SOŁTAN
Członek Organu Nadzoru
2008-04-07
2013-10-04
ROBERT MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-01
2013-10-04
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-01
2013-10-04
GRZEGORZ DWORAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2011-09-01
ZDZISŁAW ŁAPICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2011-09-01
ARTUR GRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-18
2010-10-28
JACEK KONDRATOWICZ
Powiernik
2014-03-06
2017-08-31
MAREK JANUSZ SZYBALSKI
Likwidator
2019-12-03
2022-02-28
MAREK JANUSZ SZYBALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄD SAMODZIELNIE
WITOLD GĄSOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-31
2011-09-01
WOJCIECH DUNIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2011-09-01
JOLANTA KĘDZIERSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-01
2013-10-04
DARIUSZ BUĆKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-18
2018-10-31
2005-10-31
2014-03-06
DELIKATESY MIĘSNE U RZEŹNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-06
2017-08-31
DELIKATESY MIĘSNE U RZEŹNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2005-10-31
2006-12-18
BIAŁOSTOCZEK, 1, BIAŁYSTOK, 16-869, BIAŁYSTOK, POLSKA
2006-12-18
2011-09-01
STAROBOJARSKA, 25, BIAŁYSTOK, 15-073, BIAŁYSTOK, POLSKA
2011-09-01
2013-10-04
POZIOMA, 2, BIAŁYSTOK, 15-950, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie