KRS 0000340281
NIP5252465853
REGON14207617700000
NazwaABAKUS OKNA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaABAKUS OKNA
Data rejestracji 27 paź 2009 (15 lat temu) 27 paź 2009
Data usunięcia 03 mar 2022 03 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 100, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000
Dane podatkowe
NIP 5252465853
data rejestracji 02 paź 2009
status Czynny
32114017750000254366001011
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
11114017750000254366001001
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
56109025900000000148000522
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
81114017750000254366001002
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOMAREK PORZECKI
Beneficjent
KAMIL GRODECKI
zgłaszający - prokurent
DARIUSZ MATYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-12
2012-07-17
RAFAŁ STEFAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-17
2018-09-04
MARCIN KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-17
2021-09-03
KAROL SUCHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2022-03-03
DAGMARA BERNAT
Członek Organu Nadzoru
2021-09-03
2022-03-03
JERZY SIEMIENIUK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-12
2012-07-17
ANDRZEJ ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-17
2022-03-03
JACEK KONDRATOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-27
2010-11-19
MIROSŁAW ROSOCHACKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-27
2010-11-19
SZCZEPAN WIESŁAW ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-27
2010-05-26
KAMIL GRODECKI
Prokurent
2011-01-28
2019-04-26
PROKURA SAMOISTNA
TAMARA NEDA KASIM
Prokurent
2020-04-30
2022-03-03
PROKURA SAMOISTNA
MAREK PORZECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁODZIMIERZ GRYC
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2010-11-19
KOKOS SKOULLOS
PREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2019-04-26
KAMIL GRODECKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-26
2022-03-03
MAREK PORZECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-01-26
2022-03-03
2009-10-27
2021-09-03
WIERZBOWA, 9, WARSZAWA, 00-694, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie