KRS 0000098365
NIP5272315944
REGON01645015600000
NazwaFISERV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFISERV POLSKA
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 08 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 100, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 211500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272315944
data rejestracji 01 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHALEKSANDRA EDYTA GREN
reprezentant
WILLIAM RICHARD JONES
reprezentant
1964-03-29
LYNN MCCREARY
Beneficjent
1959-10-22
FRANK BISIGNANO
Beneficjent
1959-08-09
ROBERT HAU
Beneficjent
1965-09-29
FISERV (EUROPE) LTD.
Wspólnik
2002-03-12
2021-01-07
423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.500,00 PLN
FISERV (ASPAC) PTE LTD.
Wspólnik
2002-03-12
2002-05-07
FIRST DATA AUSTRIA GMBH
Wspólnik
2021-01-07
2021-07-08
423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.500,00 ZŁ
ELŻBIETA RACZKOWSKA
Prokurent
2002-03-12
2015-03-03
SAMOISTNA
LYNN MCCREARY
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FISERV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA AUSTRIA GMBH. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA AUSTRIA GMBH STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA AUSTRIA HOLDINGS GMBH. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA AUSTRIA HOLDINGS GMBH STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI TISSINGTON LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TISSINGTON LIMITED STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA UK HOLDINGS LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA UK HOLDINGS LIMITED STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FDR DELAWARE HOLDINGS LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FDR DELAWARE HOLDINGS LIMITED STANOWI WŁASNOSĆ SPÓŁKI FIRST DATA HYDRA HOLDINGS LLC. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA HYDRA HOLDINGS LLC STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA INTERNATIONAL LLC. 99,66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA INTERNATIONAL LLC STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA CORPORATION. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA CORPORATION STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FISERV, INC. PANI LYNN MCCREARY JEST DYREKTOREM OPERACYJNYM SPÓŁKI FISERV, INC., SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD TĄ OSOBĄ PRAWNĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, PANI LYNN MCCREARY JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI FISERV POLSKA SP. Z O.O. W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A) TIRET TRZECIE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.
FRANK BISIGNANO
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FISERV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA AUSTRIA GMBH. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA AUSTRIA GMBH STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA AUSTRIA HOLDINGS GMBH. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA AUSTRIA HOLDINGS GMBH STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI TISSINGTON LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TISSINGTON LIMITED STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA UK HOLDINGS LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA UK HOLDINGS LIMITED STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FDR DELAWARE HOLDINGS LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FDR DELAWARE HOLDINGS LIMITED STANOWI WŁASNOSĆ SPÓŁKI FIRST DATA HYDRA HOLDINGS LLC. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA HYDRA HOLDINGS LLC STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA INTERNATIONAL LLC. 99,66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA INTERNATIONAL LLC STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA CORPORATION. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA CORPORATION STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FISERV, INC. PAN FRANK BISIGNANO JEST DYREKTOREM OPERACYJNYM SPÓŁKI FISERV, INC., SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD TĄ OSOBĄ PRAWNĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, PAN FRANK BISIGNANO JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI FISERV POLSKA SP. Z O.O. W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A) TIRET TRZECIE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.
ROBERT HAU
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FISERV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA AUSTRIA GMBH. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA AUSTRIA GMBH STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA AUSTRIA HOLDINGS GMBH. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA AUSTRIA HOLDINGS GMBH STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI TISSINGTON LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TISSINGTON LIMITED STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA UK HOLDINGS LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA UK HOLDINGS LIMITED STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FDR DELAWARE HOLDINGS LIMITED. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FDR DELAWARE HOLDINGS LIMITED STANOWI WŁASNOSĆ SPÓŁKI FIRST DATA HYDRA HOLDINGS LLC. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA HYDRA HOLDINGS LLC STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA INTERNATIONAL LLC. 99,66% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA INTERNATIONAL LLC STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FIRST DATA CORPORATION. 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FIRST DATA CORPORATION STANOWI WŁASNOŚĆ SPÓŁKI FISERV, INC. PAN ROBERT HAU JEST DYREKTOREM OPERACYJNYM SPÓŁKI FISERV, INC., SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD TĄ OSOBĄ PRAWNĄ. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, PAN ROBERT HAU JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI FISERV POLSKA SP. Z O.O. W ROZUMIENIU ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LIT. A) TIRET TRZECIE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RICHARD JONATAN GAMMON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2003-07-09
ROBERT JOHN SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2002-09-09
MACIEJ BOHDAN MODRZEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2003-09-08
ALEKSANDRA EDYTA GREN
CZŁONEK
2003-09-08
2021-07-08
JOHN WARWICK BOWER
CZŁONEK
2003-09-08
2015-03-03
BRENT AUSTIN MARSHALL
CZŁONEK
2003-10-16
2005-02-23
DEREK JOHN DYAMOND
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-12
2017-10-11
JOHN SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-11
2018-12-03
DAVID GILLINGHAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-11
2019-02-13
PETER HOLBROOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-11
2020-12-01
2002-03-12
2005-10-25
NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2005-10-25
2020-05-27
KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie