KRS 0000186854
REGON01617966000000
Nazwa"DAVIS LANGDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDAVIS LANGDON
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 30 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJAECOM PROFESSIONAL SERVICES LLP
Wspólnik
2004-01-16
2018-07-30
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH
PETER BUCKLE
Likwidator
2017-09-25
2017-12-29
GERT VERMEIREN
Likwidator
2017-09-25
2018-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROBERT JOHN SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2016-07-19
COLIN PETER GUERRINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2016-07-19
DAVID CONNOLLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2016-07-19
PETER BUCKLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2017-09-25
GERT VERMEIREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2017-09-25
2004-01-16
2017-09-25
"DAVIS LANGDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-16
2016-07-19
CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie