KRS 0000117277
NIP5251559635
REGON01217017000000
Nazwa"ANTAL INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANTAL INTERNATIONAL
Data rejestracji 11 cze 2002 (22 lata temu) 11 cze 2002
Data usunięcia 01 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR PIOTR SKIBA
Prokurent
2003-08-25
2013-10-25
SAMOISTNA
CRAIG GEOFFREY BROMFIELD
Prokurent
2002-07-12
2003-08-25
JEDNOOSOBOWA
ANTAL INTERNATIONAL LTD.
Wspólnik
2002-06-11
2007-02-28
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ANTAL INTERNATIONAL LIMITED
Wspólnik
2007-02-28
2013-10-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
Wspólnik
2013-10-25
2017-02-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
93262953500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAUL JUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-11
2002-07-12
GRAEME BRIAN READ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-11
2013-10-25
SIMON NEIL HARDING
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-11
2003-11-19
DARIUSZ JERZY ROCHMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-25
2016-10-28
ARTUR PIOTR SKIBA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-25
2017-02-01
ARTUR DARIUSZ MIGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-19
2016-10-28
ARTUR DARIUSZ MIGOŃ
WICEPREZES ZARZĄDY
2016-10-28
2017-02-01
2002-06-11
2015-01-22
KS. IGNACEGO JANA SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie