KRS 0000216937
NIP6342538237
REGON27830575800000
NazwaWORK EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWORK EXPRESS
Data rejestracji 16 wrz 2004 (20 lat temu) 16 wrz 2004
Data usunięcia 26 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 352000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@WORKEXPRESS.PL
Dane podatkowe
NIP 6342538237
data rejestracji 30 wrz 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7620Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW4. STEFANO LUCIANO ORESTE COLLI – LANZI
Beneficjent
1964-01-01
MACIEJ JAROSŁAW SCHAB
zgłaszający - likwidator
DARIUSZ LAMOT
Wspólnik
2004-09-16
2009-12-30
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00ZŁ
ŁUKASZ TADEUSZ HABAJ
Wspólnik
2004-09-16
2009-12-30
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00ZŁ
ŁUKASZ MARCIN KRĘSKI
Wspólnik
2004-09-16
2012-03-12
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000,00 ZŁ
ONEMARK INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2009-12-30
2014-02-12
147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 147.000,00 ZŁ
PIENING HOLDING GMBH
Wspólnik
2010-06-23
2014-02-12
92 UDZIAŁY O ŁĄCZEJ WYSOKOŚCI 92.000,00 ZŁ
BLUE COTOLAR LIMITED
Wspólnik
2012-03-12
2014-02-12
104 UDZIAŁY O ŁACZEJ WARTOŚCI 104.000 ZŁ
Wspólnik
2014-02-12
2023-10-26
352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 352.000 ZŁ
93262953500000
MACIEJ SCHAB
Likwidator
2020-09-16
2023-10-26
TOMASZ HANCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2014-03-12
2016-07-20
DARIUSZ JERZY ROCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-03-12
2016-07-20
ŁUKASZ TADEUSZ HABAJ
Członek Organu Nadzoru
2014-03-12
2015-04-02
IWONA ANNA SZMITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-02
2016-07-20
ANDRZEJ ZBIGNIEW KOZŁOWSKI
Prokurent
2014-02-12
2015-04-02
PROKURA ŁĄCZNA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
4. STEFANO LUCIANO ORESTE COLLI – LANZI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBA PRAWNĄ, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI PONAD 50 % AKCJI SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JESNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ LAMOT
PREZES ZARZĄDU
2004-09-16
2014-02-12
ŁUKASZ TADEUSZ HABAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-16
2009-09-11
ŁUKASZ MARCIN KRĘSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-16
2015-04-02
GRZEGORZ MICHAŁ KOZIOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-11
2014-02-12
GRZEGORZ MICHAŁ KOZIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-12
2015-04-02
PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-12
2014-06-12
TOMASZ ŚLĘZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-12
2014-06-23
KARINA TOKARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-23
2019-05-24
KRZYSZTOF REWERS
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-02
2017-04-11
MAREK TRUSKOLASKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-02
2017-10-18
2004-09-16
2020-09-16
"WORK EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-16
2008-10-14
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 22, KATOWICE, 40-058, KATOWICE, POLSKA
2008-10-14
2008-11-13
MURCKOWSKA, 20A, KATOWICE, 40-265, KATOWICE, POLSKA
2008-11-13
2020-04-16
MURCKOWSKA, 14, KATOWICE, 40-265, KATOWICE, POLSKA
2020-04-16
2021-01-21
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 6, KATOWICE, 40-064, KATOWICE, POLSKA
2021-01-21
2022-02-22
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 2, KATOWICE, 40-004, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie