KRS 0000312679
NIP9452027657
REGON12001106000000
NazwaJCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaJCOMMERCE
Data rejestracji 01 wrz 2008 (16 lat temu) 01 wrz 2008
Data usunięcia 06 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 227, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1281558,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1281558,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12815580
Dane podatkowe
NIP 9452027657
data rejestracji 01 kwi 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHCYRIL MALHER
Beneficjent
1964-04-08
VINCENT ROUAIX
Beneficjent
1959-06-16
MAREK POKORSKI
Beneficjent
CYRIL MALHER
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
1964-04-08
VINCENT ROUAIX
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
1959-06-16
MAREK POKORSKI
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
KRZYSZTOF ZYGUŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-02
2017-08-22
ŁUKASZ MARCIN KRĘSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-08-22
2018-02-01
BARTOSZ TADEUSZ MIELCAREK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2020-07-06
ANDRZEJ KUBA
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2020-07-06
JAROSŁAW JACEK BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2020-07-06
PRZEMYSŁAW SEBASTIAN MAGACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-01
2018-06-14
MARCIN SIEMIEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-14
2020-07-06
WOJCIECH WOLNY
Członek Organu Nadzoru
2011-06-30
2015-10-02
PIOTR JEZIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-16
2015-10-02
ŁUKASZ LULA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-02
2017-08-22
CYRIL MALHER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
VINCENT ROUAIX
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK POKORSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA JEŻELI TAKI BĘDZIE POWOŁANY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN PERŁAK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2010-06-22
PIOTR ZYGUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2010-06-22
PIOTR ZYGUŁA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-22
2020-07-06
MARCIN SIEMIEŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2018-06-14
WŁODZIMIERZ BARTOLD
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2013-07-16
2015-10-02
GRZEGORZ KOZIOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2015-10-02
2018-06-14
GRZEGORZ KOZIOŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-14
2020-07-06
2008-09-01
2010-06-22
BOCIANA, 22, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
2010-06-22
2013-11-18
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 112, KATOWICE, 40-519, KATOWICE, POLSKA
2013-11-18
2013-11-28
KORFANTEGO, 227, KATOWICE, 40-600, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie