KRS 0000321490
NIP6381754152
REGON24110230800000
NazwaMENNICA ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMENNICA ŚLĄSKA
Data rejestracji 14 sty 2009 (16 lat temu) 14 sty 2009
Data usunięcia 13 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNA, 47, CZARKÓW, 43-211, PIASEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJÓZEF ANTONI GŁADKI
Wspólnik
2009-01-14
2015-01-30
89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2015-01-30
2015-08-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
14681187000000
JÓZEF ANTONI GŁADKI
Prokurent
2013-02-14
2015-08-13
PROKURA OGÓLNA ODDZIELNA
JÓZEF ANTONI GŁADKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-28
2013-02-14
PIOTR ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-28
2015-08-13
JANINA ANIELA GŁADKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-14
2015-08-13
PIOTR RYBICKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-14
2015-08-13
DOMINIKA ANNA GŁADKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-28
2013-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
JÓZEF ANTONI GŁADKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2010-09-07
ŁUKASZ NITKA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-07
2013-02-14
ŁUKASZ NITKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-14
2015-08-13
KRZYSZTOF JANUSZ KOZOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-28
2013-02-14
STANISŁAW JÓZEF CZYŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-28
2013-02-14
STANISŁAW JÓZEF CZYŻ
PREZES ZARZĄDU
2013-02-14
2015-08-13
2009-01-14
2009-02-18
PIASTOWSKA, 27, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
2009-02-18
2010-09-07
BATOREGO, 27, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie