KRS 0000233192
NIP9691411637
REGON24008713300000
NazwaEUVIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUVIC
Data rejestracji 02 maj 2005 (19 lat temu) 02 maj 2005
Data usunięcia 07 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEWOZOWA, 32, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 587450,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@EUVIC.PL
Dane podatkowe
NIP 9691411637
data rejestracji 01 maj 2005
status Czynny
02102023130000340210927194
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
02105012981000002402503474
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
05103015080000000822223001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
09105010701000002489042842
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
10105010701000002489042727
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
15105012981000002351478330
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
16105012981000002405811213
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
20105012981000002445918119
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
22105010701000002484621251
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
24249000050000453029556714
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIŁUKASZ DOMINIK CZERNECKI
Beneficjent
ANDRZEJ KUDRA
Beneficjent
BOGDAN ROBERT RYCHARSKI
Beneficjent
WOJCIECH KOSIŃSKI
Beneficjent
WOJCIECH ANTONI WOLNY
Beneficjent
TORD OLA HESSELROTH
Beneficjent
BOGDAN ROBERT RYCHARSKI
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH KOSIŃSKI
Wspólnik
2005-05-02
2022-12-07
2.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 109.950,00 ZŁ
WOJCIECH ANTONI WOLNY
Wspólnik
2005-05-02
2022-12-07
2.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 107.850,00 ZŁ
LG NEXERA BUSINESS SOLUTIONS AG
Wspólnik
2005-05-02
2022-12-07
2.490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.500,00 ZŁ
GRZEGORZ BOHOSIEWICZ
Wspólnik
2010-09-27
2020-06-26
513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25.650,00 ZŁ
ŁUKASZ DOMINIK CZERNECKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ANDRZEJ KUDRA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
BOGDAN ROBERT RYCHARSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
WOJCIECH KOSIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
WOJCIECH ANTONI WOLNY
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
TORD OLA HESSELROTH
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH WOLNY
PREZES ZARZĄDU
2005-05-02
2022-12-07
WOJCIECH KOSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-02
2022-12-07
BOGDAN RYCHARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-23
2022-12-07
ANDRZEJ BIESIEKIRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-02
2019-02-08
ANDRZEJ BIESIEKIRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-08
2021-04-20
ANDRZEJ KUDRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-08
2022-12-07
ŁUKASZ DOMINIK CZERNECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-04-20
2022-12-07
TORD OLA HESSELROTH
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-28
2022-12-07
2005-05-02
2015-11-12
LGBS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-02
2014-10-17
TOSZECKA, 101, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Wdrożenie systemu zdalnej rehabilitacji i wspomagania leczenia zaburzeń ruchowych i lękowych w środowisku wirtualnej rzeczywistości w LGBS Polska Sp. z o.o.
9 813 900,00 zł
2 772 020,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie systemu B2B działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą LGBS a partnerami
927 512,00 zł
413 674,66 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiSystem wymiany danych B2B między partnerami w informatycznych projektach outsourcingowych
508 300,00 zł
254 260,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiWdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie LGBS Polska Sp. z o.o.
398 921,00 zł
169 541,42 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie