KRS 0000079659
NIP5220001286
REGON01242446900000
NazwaBONAIR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBONAIR
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 18 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 730000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 730000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7300000
Dane kontaktowe
Email INFO@BONAIR.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5220001286
data rejestracji 01 cze 1998
status Czynny
73109016940000000157305979
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
33150012721212700304000000
SANPL 67 Oddział w Warszawie
ul. Puławska 62/64 02-603 Warszawa POLSKA
39109025900000000136685002
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
23150012721212700568040000
SANPL 67 Oddział w Warszawie
ul. Puławska 62/64 02-603 Warszawa POLSKA
68150012721212700437160000
SANPL 67 Oddział w Warszawie
ul. Puławska 62/64 02-603 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANENICHOLAS NEHMZOW HJORTH
Beneficjent
1989-11-20
MARCUS CHRISTER EGELSTIG
Beneficjent
1978-07-19
THEO RINSEMA
Beneficjent
1962-08-23
DANIEL WIKTOR OLEJNICZAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DANIEL WALCZUK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
IRENEUSZ PIOTR KOZŁOWSKI
Prokurent
2006-05-23
2009-10-21
PROKURA SAMODZIELNA
IRENEUSZ PIOTR KOZŁOWSKI
Prokurent
2011-05-12
2012-08-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IRENEUSZ PIOTR KOZŁOWSKI
Prokurent
2013-04-26
2017-06-23
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW PIOTR MAJTYKA
Prokurent
2020-04-17
2021-10-18
PROKURA NA ZASADZIE ART. 109 (4) § 1 (1) KODEKSU CYWILNEGO, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DOKONYWANIA ZA SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI KAŻDORAZOWO WYŁĄCZNIE WSPÓŁNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI (TJ. W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI DOKONANEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIA ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ PROKURENTA ORAZ JEDNOCZEŚNIE PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI).
RAFAŁ PRZEMYSŁAW POGONOWSKI
Prokurent
2020-04-17
2021-05-28
PROKURA NA ZASADZIE ART. 109 (4) § 1 (1) KODEKSU CYWILNEGO, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DOKONYWANIA ZA SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI KAŻDORAZOWO WYŁĄCZNIE WSPÓŁNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI (TJ. W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI DOKONANEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIA ZGODNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ PROKURENTA ORAZ JEDNOCZEŚNIE PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI).
JANUARIUSZ FRANCISZEK GOŚCIMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2005-10-25
MIECZYSŁAW ANTONI BĄK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2011-08-09
BOLESŁAW SZAFRAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2020-10-22
SŁAWOMIR KRYSTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2007-11-28
PIOTR KACZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2020-10-22
JAN JULIUSZ KLUK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2013-09-27
WOJCIECH ANTONI WOLNY
Członek Organu Nadzoru
2016-09-16
2020-10-22
GIJSBERT KOENRAAD KOORN
Członek Organu Nadzoru
2020-10-22
2021-10-18
PETER STULP
Członek Organu Nadzoru
2020-10-22
2021-10-18
EMIEL PUTMAN
Członek Organu Nadzoru
2020-10-22
2021-10-18
NICHOLAS NEHMZOW HJORTH
Beneficjent
BOARD MEMBER SPÓŁKI MATKI
MARCUS CHRISTER EGELSTIG
Beneficjent
BOARD MEMBER SPÓŁKI MATKI
THEO RINSEMA
Beneficjent
CHAIRMEN OF THE BOARD SPÓŁKI MATKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ STANISŁAW WACH
PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2021-10-18
JAN MICHAŁ SZYMANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2017-05-11
ADAM PÓŁGRABIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2003-03-18
DARIUSZ PAWEŁ ADAMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-15
2005-10-25
DANIEL WIKTOR OLEJNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-15
2012-04-04
DANIEL WIKTOR OLEJNICZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-04
2021-10-18
IRENEUSZ PIOTR KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-14
2012-12-21
2002-01-10
2018-01-18
RZYMOWSKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
2018-01-18
2019-04-19
UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
System informatyczny B2B do obsługi współpracy serwisowej i automatyzacji przetwarzania zgłoszeń klientów
484 668,51 zł
293 788,78 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiCasePro 2010 - semantyczny system do obsługi spraw
735 332,00 zł
213 486,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1.4. Wsparcie projektów celowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiCasePro 2010 - semantyczny system do obsługi spraw
165 310,00 zł
46 070,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiEkspercki system do analizy wrażliwości portfela inwestycyjnego na czynniki zewnętrzne
1 232 138,31 zł
379 419,77 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie