KRS 0000583092
NIP5220004422
REGON01200099900000
NazwaTOWARZYSTWO KUPIECKIE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO KUPIECKIE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 paź 2015 (9 lat temu) 28 paź 2015
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. FRANCUSKA, 30, WARSZAWA, 03-905, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5220004422
data rejestracji 01 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2015-10-28
2021-10-22
14686961500000
BARBARA WIELOWIEYSKA
Wspólnik
2015-10-28
2021-10-22
BOGUMIŁA MARIA PRAŚNIEWSKA
Wspólnik
2015-10-28
2021-10-22
KRZYSZTOF MARIA NIEWIADOMSKI
Wspólnik
2015-10-28
2021-10-22
JANUARIUSZ FRANCISZEK GOŚCIMSKI
Wspólnik
2015-10-28
2021-10-22
MARTA RYTEL
Wspólnik
2015-10-28
2021-10-22
KRZYSZTOF MARIA NIEWIADOMSKI
Beneficjent
BARBARA WIELOWIEYSKA
reprezentant
KRZYSZTOF MARIA NIEWIADOMSKI
reprezentant
BARBARA WIELOWIEYSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF MARIA NIEWIADOMSKI
Beneficjent
PRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
BARBARA WIELOWIEYSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST TOWARZYSTWO KUPIECKIE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-28
2021-10-22
14686961500000
2015-10-28
2016-11-10
UL. POSELSKA, 14, WARSZAWA, 03-931, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie