KRS 0000045766
NIP5210085235
REGON01208283300000
Nazwa"CENEGA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENEGA POLAND
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 18 mar 2014 18 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWIAKÓW, 50, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210085235
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
05175000090000000013492123
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
18175000090000000035250735
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
21175000090000000035250778
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
24150010121210101017510000
SANPL 63 Oddział w Warszawie
ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA
25175000090000000038242865
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
27175000090000000013492115
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
35150010121210100067660000
SANPL 63 Oddział w Warszawie
ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA
38160014621083162510000010
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
39175000090000000013492093
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
46175000090000000037790467
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMAREK KAROL CHYRZYŃSKI
Beneficjent
JERZY CICHOCKI
zgłaszający - prokurent
IRENEUSZ KOZŁOWSKI
zgłaszający - prokurent
GRZEGORZ JAN MAJEROWICZ
Wspólnik
2001-09-19
2001-09-21
329 PO 100 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE 32.900 ZŁ
GRZEGORZ ANDRZEJ ONICHIMOWSKI
Wspólnik
2001-09-19
2001-09-21
156 PO 100 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE 15.600 ZŁ
TOMASZ FRANCISZEK MAZUR
Wspólnik
2001-09-19
2001-09-21
210 PO 100 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE 21.000 ZŁ
TOMASZ HENRYK SYCHOWICZ
Wspólnik
2001-09-19
2001-09-21
210 PO 100 ZŁ KAŻDY - ŁĄCZNIE 21.000 ZŁ
CENEGA N.V.
Wspólnik
2001-09-21
2012-11-23
6.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.875.000 ZŁOTYCH
1C-SOFTCLUB LIMITED
Wspólnik
2012-06-15
2014-03-18
12.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.750.000,00 ZŁ
JACEK ROBERT MAZUR
Prokurent
2001-12-18
2004-06-23
SAMOISTNA
JACEK ROBERT MAZUR
Prokurent
2004-10-12
2004-12-23
SAMOISTNA
PIOTR GRZEGORZ JABŁOŃSKI
Prokurent
2005-01-17
2006-01-13
SAMOISTNA
MAREK KAROL CHYRZYŃSKI
Prokurent
2008-04-17
2014-03-18
PROKURA ŁĄCZNA
ADAM PRZEMYSŁAW PIESIAK
Prokurent
2009-09-03
2011-10-28
SAMOISTNA
IRENEUSZ PIOTR KOZŁOWSKI
Prokurent
2009-11-19
2011-10-28
SAMOISTNA
PATRYK ADAM PIETNOCZKO
Prokurent
2010-10-27
2011-10-28
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF DAMIAN SZULC
Prokurent
2011-10-28
2014-03-18
PROKURA ŁĄCZNA
MONIKA TERESA DZIEWIŃSKA
Prokurent
2004-06-23
2004-12-23
SAMOISTNA
JOANNA ANNA SEKLECKA
Prokurent
2004-06-23
2004-10-12
SAMOISTNA
JACEK WIESŁAW KORPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-08-27
GRZEGORZ JAN MAJEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-08-27
JAROSLAV HORAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-21
2004-08-27
1969-01-15
ZENON ANTONI DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-21
2004-08-27
ARTUR ROMAN ŻUREK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2014-03-18
TOMASZ ZBIGNIEW NIESZPORSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2014-03-18
ALEKSANDER MOROZOV
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2014-03-18
TOMASZ HENRYK SYCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-19
2004-08-27
MAREK KAROL CHYRZYŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ ANDRZEJ ONICHIMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2001-12-18
TOMASZ FRANCISZEK MAZUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-19
2004-06-23
SLAVOMIR PAVLICEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2003-12-11
GORAN ALEXIEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2003-02-05
TOMASZ ZBIGNIEW NIESZPORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-05
2004-06-23
TOMASZ ZBIGNIEW NIESZPORSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2005-02-17
MARTIN VALKOVIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-23
2005-10-18
MARTIN VALKOVIC
PREZES ZARZĄDU
2005-10-18
2006-01-13
ALEKSANDER GURIN
PREZES ZARZĄDU
2006-01-13
2009-05-05
NIKOLAY BARYSHNIKOV
PREZES ZARZĄDU
2009-05-05
2014-03-18
2001-09-19
2002-05-08
"IM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-19
2010-03-09
DZIAŁKOWA, 37, WARSZAWA, 02-234, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-09
2013-12-05
JANKA MUZYKANTA, 60, WARSZAWA, 02-188, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie