KRS 0000067151
NIP6762178343
REGON35796907800000
NazwaPWN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPWN INWESTYCJE
Data rejestracji 30 lis 2001 (23 lata temu) 30 lis 2001
Data usunięcia 23 mar 2015 23 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2001-11-30
2015-03-23
106 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.400.000,00 ZŁ
01282246000000
ANDRZEJ NADOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-06
2009-12-04
ZENON ANTONI DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2003-10-08
MARCIN MATEUSZ SZMAKFEFER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2003-10-08
URSZULA MARIA NAŁĘCZ RAJCA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2004-11-19
JOANNA DAGMARA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2009-12-04
ELŻBIETA GÓRAL
Członek Organu Nadzoru
2004-11-19
2009-04-06
BARBARA BOŻENA JÓŹWIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-08
2009-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
MICHAŁ SZEWIELOW
PREZES ZARZĄDU
2001-11-30
2004-05-31
KRZYSZTOF BIEDALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-31
2012-07-12
ANDRZEJ NADOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-12
2015-03-23
2001-11-30
2004-02-11
MIODOWA, 10, WARSZAWA, 00-251, WARSZAWA, POLSKA
2009-04-06
2013-02-14
POSTĘPU, 18, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie