KRS 0000127775
NIP5262643581
REGON01522805900000
Nazwa"KOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMEX
Data rejestracji 23 sie 2002 (22 lata temu) 23 sie 2002
Data usunięcia 27 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 172, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2773500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262643581
data rejestracji 30 lis 2003
status Czynny
13116022020000000597988013
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
13105010251000002282813472
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
13105010251000002448487435
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
39105010251000002287065193
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
42105010251000002278732645
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
44105010251000002280362985
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
51105010251000002355246568
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
60105010251000002406280046
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
80105010251000002361009398
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
87105010251000002278732611
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #6310Z PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #1822 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEKMARCIN KOŁASZEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF KOŁASZEWSKI
Beneficjent
ANETA KOŁASZEWSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF TADEUSZ KOŁASZEWSKI
Beneficjent
URSZULA RENATA SŁOWIK
zgłaszający - członek zarządu
ANNA EWA FLORCZAK
Beneficjent
URSZULA GRAŻYNA GOMÓLIŃSKA
Prokurent
2005-05-20
2007-03-26
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF TADEUSZ KOŁASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-23
2007-09-26
ANETA BEATA KOŁASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-23
2006-09-27
MARK ANDREW OLBRICH
Członek Organu Nadzoru
2004-07-23
2009-05-27
ZENON ANTONI DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2009-05-27
ZBIGNIEW JACEK ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2009-05-27
KEITH ELLIS
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2009-05-27
JACEK WIESŁAW KORPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-27
2009-05-27
ANDRZEJ CHAJEC
Członek Organu Nadzoru
2007-09-26
2008-04-28
MARCIN MARIA MAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-28
2009-05-27
KRZYSZTOF TADEUSZ KOŁASZEWSKI
Wspólnik
2002-08-23
2002-10-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-10-03
2003-04-14
852 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 426.000,00 ZŁ
01721070900000
Wspólnik
2002-10-03
2003-04-14
2.982 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.491.000,00 ZŁ
01281173000000
CROSSDORDER PROPERIES INV B.V. (SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO)
Wspólnik
2003-04-14
2004-06-25
3834 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1917000 ZŁOTYCH
CAVALOR SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY
Wspólnik
2004-06-25
2009-05-27
1.387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 693.500 ZŁOTYCH
HEMOCA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2006-09-27
2009-05-27
2371 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.185.500 ZŁOTYCH
3I GROUP PLC
Wspólnik
2006-09-27
2009-05-27
1789 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 894.500 ZŁOTYCH
MARCIN KOŁASZEWSKI
Beneficjent
OSOBA SPAWUJĄCA KONTROLĘ NA SPÓŁKĄ CAVALOR SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY - AKCJONARIUSZA KOMEX S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE WIĘCEKJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI
KRZYSZTOF KOŁASZEWSKI
Beneficjent
OSOBA SPAWUJĄCA KONTROLĘ NA SPÓŁKĄ CAVALOR SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY - AKCJONARIUSZA KOMEX S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE WIĘCEKJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI
ANETA KOŁASZEWSKA
Beneficjent
OSOBA SPAWUJĄCA KONTROLĘ NA SPÓŁKĄ CAVALOR SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY - AKCJONARIUSZA KOMEX S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE WIĘCEKJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI
KRZYSZTOF TADEUSZ KOŁASZEWSKI
Beneficjent
OSOBA SPAWUJĄCA KONTROLĘ NA SPÓŁKĄ CAVALOR SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY - AKCJONARIUSZA KOMEX S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE WIĘCEKJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI
ANNA EWA FLORCZAK
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ INVEST SP. Z O.O., KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM INVEST ESTATE SP. Z O.O., BĘDĄEJ JEDYNYM UDZIAŁOWEM HEMOCA HOLDINGS LIMITED – AKCJONARIUSZA KOMEX S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNE LICZBY AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ WŁADYSŁAW KORYCIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-20
2008-01-09
DOROTA NAMYSŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-20
2005-05-20
MAREK WALDEMAR CZUPRYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-25
2008-09-09
MAREK WALDEMAR CZUPRYNA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-09
2009-05-27
JACEK JERZY STYPUŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-24
2009-05-27
MARCIN PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-24
2009-05-27
KRZYSZTOF TADEUSZ KOŁASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-23
2002-10-03
KRZYSZTOF TADEUSZ KOŁASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-03
2004-07-23
MAREK FRANCISZEK MACIEJKO
PREZES ZARZĄDU
2002-10-03
2008-09-09
ANETA BEATA KOŁASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-03
2004-07-23
2002-08-23
2004-08-16
AL. JEROZOLIMSKIE, 185, WARSZAWA, 02-220, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-16
2008-04-28
BIAŁOSTOCKA, 5, WARSZAWA, 03-741, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie