KRS 0000033338
NIP9511310491
REGON01189689300000
NazwaMILLENNIUM COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMILLENNIUM COMMUNICATIONS
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 03 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8501000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji85010
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6521Z LEASING FINANSOWYWITOLD GRZESIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-12-24
MONIKA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-12-24
JERZY BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-09
2002-12-24
ALEKSANDER FELIKS KIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2005-02-02
IRENA KRYSTYNA BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2005-09-12
ZENON NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-02
2005-10-25
MARCIN JASKOT
Członek Organu Nadzoru
2005-09-12
2006-10-06
WŁADYSŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2005-10-25
2006-10-06
PIOTR NIKODEM RUDZKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-06
2009-06-03
BARTOSZ TOMASZ KALITA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-06
2009-06-03
STEFAN LEWANDOWSKI
Powiernik
2007-05-18
2009-06-03
BARTOSZ PAWEŁ MERCZYŃSKI
Prokurent
2002-12-24
2003-07-14
ŁĄCZNA
JERZY BILIŃSKI
Likwidator
2006-06-06
2007-01-09
ANDRZEJ JÓZEF STĘPIEŃ
Likwidator
2007-01-09
2009-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU OSOBNO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ SŁOTWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2001-10-31
ZBIGNIEW RYSZARD JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2003-11-26
MICHAŁ JÓZEF WOJTASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2003-01-16
JAROSŁAW PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2003-01-16
ZBIGNIEW TATUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2003-01-16
GREGORY THOMAS GERIS
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2006-06-06
BARTOSZ KALITA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-04
2006-06-06
GREGORY THOMAS GERIS
PREZES ZARZĄDU
2001-08-09
2002-12-24
PIOTR SITKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2002-12-24
PIOTR SITKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2003-01-16
2001-08-09
2006-06-06
MILLENNIUM COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-09
2004-06-03
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2004-06-03
2006-02-28
PRĄDZYŃSKIEGO, 12/14, WARSZAWA, 01-222, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-28
2006-10-06
MARSZAŁKOWSKA, 80, WARSZAWA, 00-517, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie