KRS 0000313441
NIP8982149528
REGON02086216300000
NazwaGŁÓWNY OŚRODEK BADAŃ LOTNICZO - LEKARSKICH - FUNDACJA AEROKLUBU POLSKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGŁÓWNY OŚRODEK BADAŃ LOTNICZO - LEKARSKICH - AEROKLUBU POLSKIEGO
Data rejestracji 29 paź 2008 (16 lat temu) 29 paź 2008
Data usunięcia 09 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres H. SIENKIEWICZA, 108, WROCŁAW, 50-348, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZASTANISŁAW HACZYŃSKI
Likwidator
2013-04-23
2014-04-09
GROMOSŁAW CZEMPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2010-10-12
PIOTR NIEWIAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2010-10-12
WALDEMAR RATAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2011-06-27
PAWEŁ ŚWIERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-12
2014-04-09
RYSZARD ANDRYSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-12
2011-06-27
MACIEJ LIPKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-27
2013-04-23
PRZEMYSŁAW BŁAŻEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-27
2013-04-23
BOHDAN JAN WŁOSTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-23
2014-04-09
JAROSŁAW ARTUR SZOŁTYSEK
Członek Organu Nadzoru
2013-04-23
2014-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZADU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN GRZEGORZ KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-29
2009-05-13
MICHAŁ SŁOTWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-13
2011-06-27
STANISŁAW HACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-27
2013-04-23
2008-10-29
2013-04-23
"GŁÓWNY OŚRODEK BADAŃ LOTNICZO - LEKARSKICH - FUNDACJA AEROKLUBU POLSKIEGO"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie