KRS 0000256551
NIP8371722772
REGON14037161800000
Nazwa"MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW
Data rejestracji 09 maj 2006 (18 lat temu) 09 maj 2006
Data usunięcia 23 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 115, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8371722772
data rejestracji 01 sie 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
PIOTR NIEWIAROWSKI
reprezentant
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
GMINA MIASTO SOCHACZEW
Wspólnik
2006-05-09
2021-11-23
400 /CZTERYSTA/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ /DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH/
750148644
GMINA SOCHACZEW
Wspólnik
2006-05-09
2021-11-23
400 /CZTERYSTA/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ /DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH/
750148526
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wspólnik
2006-12-12
2021-11-23
500 /PIĘĆSET/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ /DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/
013272636
AI AIRPORTS INTERNATIONAL LIMITED
Wspólnik
2008-03-18
2011-06-01
1.600 UDZIAŁÓW /JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET/ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000 ZŁ /OSIEMSET TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Wspólnik
2008-03-18
2021-11-23
2600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z BARBARĄ KOMOROWSKĄ
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Wspólnik
2008-03-18
2021-11-23
2600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ ZE ZBIGNIEWEM KOMOROWSKIM
KRZYSZTOF GABRIEL BRYMORA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2011-09-26
KRZYSZTOF PIOTR JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2021-11-23
DOMINIKA HENRYKA TERLECKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2009-03-05
BARTOSZ MARCIN ANDRUSZANIEC
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2009-03-05
JOHANN LUDWIG FRANK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2009-03-05
MAREK ANDRZEJ JAKUBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-05
2011-06-01
PAWEŁ MARIUSZ KUGLARZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-05
2011-06-01
FRIEDRICH NEUBAUER
Członek Organu Nadzoru
2009-03-05
2011-06-01
BOGDAN PAWEŁ ZASADA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-01
2017-02-06
JERZY STEFAN ŻELICHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-09
2008-06-30
SYLWIA ELŻBIETA KULIK
Prokurent
2006-05-09
2020-12-14
PROKURA ŁĄCZNA-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOGUMIŁ WOJCIECH KŁOS
Likwidator
2020-12-14
2021-11-23
ZBIGNIEW ZYGMUNT KOMOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARBARA MIECZYSŁAWA KOMOROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM PROKURENTEM.
BOGDAN PAWEŁ ZASADA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2011-03-31
BOGDAN PAWEŁ ZASADA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-09
2008-08-04
ZBIGNIEW SAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-09
2008-08-04
RAFAŁ FRYDERYK WIĘCKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-09
2008-08-04
PRZEMYSŁAW MARIUSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-04
2011-09-26
KRZYSZTOF GABRIEL BRYMORA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-26
2014-11-18
KRZYSZTOF GABRIEL BRYMORA
WICEPREZES
2014-11-18
2015-11-20
PIOTR NIEWIAROWSKI
PREZES
2014-11-18
2020-12-14
2006-05-09
2006-12-12
"LOTNISKO SOCHACZEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-12
2020-12-14
"MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-09
2008-08-27
1 MAJA, 16, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie