KRS 0000004851
REGON01154394700000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - 7" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH - 7
Data rejestracji 02 kwi 2001 (23 lata temu) 02 kwi 2001
Data usunięcia 15 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TROJAŃSKA, 7, WARSZAWA, 02-261, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1266657,75 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1266657,75 PLN
Wartość nominalna akcji2,13 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji594675
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃANDRZEJ MACIEJ KASZTELAN
Prokurent
2002-02-27
2009-10-15
ŁĄCZNA
RENATA ZWOLAK
Prokurent
2007-03-21
2007-10-10
PROKURA ŁĄCZNA
MARIA STANISŁAWA ŚCISŁO
Prokurent
2001-04-02
2009-10-15
ŁĄCZNA
ZYGMUNT LORENZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2004-07-23
JADWIGA ŻUKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2006-01-25
JERZY SMAGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2001-10-29
HENRYK MYŚLIWIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2002-02-27
WIESŁAW SZUMIERZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-26
2002-02-27
JANUSZ ANDRZEJ MARCINEK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2009-10-15
MIKOŁAJ KONSTANTY RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2009-10-15
TADEUSZ PIOTR KOZACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-10
2009-10-15
MAŁGORZATA RODAK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2007-10-10
TADEUSZ SMOLCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2007-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM PRZY ZARZĄDZIE JEDOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A JEŻELI ZOSTAŁA USTANOWIONA PROKURA CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MIROSŁAW MILLER
PREZES
2001-04-02
2006-01-25
TADEUSZ BOGDAN
WICEPREZES
2001-04-02
2006-01-25
TADEUSZ MAMIŃSKI
WICEPREZES
2001-04-02
2002-02-27
TADEUSZ ANDRZEJ KSIĘŻOPOLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2006-01-25
PRZEMYSŁAW MARIUSZ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2007-10-10
PRZEMYSŁAW STNISŁAW WRÓBEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2007-04-26
TADEUSZ BOGDAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-25
2009-10-15
MACIEJ RADZIWIŁŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-04
2007-10-10
MACIEJ RADZIWIŁŁ
PREZES ZARZĄDU
2007-10-10
2009-10-15
JAN ANTONI SĘKTAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-10
2009-10-15
2001-04-02
2007-10-10
GRÓJECKA, 17, WARSZAWA, 02-021, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie