KRS 0000110835
NIP8960001126
REGON93037943600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH
Data rejestracji 07 maj 2002 (22 lata temu) 07 maj 2002
Data usunięcia 09 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KNIAZIEWICZA, 19, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2628417,75 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2628417,75 PLN
Wartość nominalna akcji2,05 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1282155
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #80 EDUKACJA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃJERZY JURCZAK
Prokurent
2002-05-07
2004-08-16
SAMOISTNA
AGNIESZKA ZOFIA WÓJCIK
Prokurent
2002-05-07
2014-01-09
SAMOISTNA
PIOTR WITOLD SYKUŁA
Prokurent
2005-01-24
2014-01-09
PROKURA ŁĄCZNA
ELŻBIETA ALICJA OKUŁA
Prokurent
2005-05-09
2009-08-03
ŁĄCZNA
MAREK MAZUR
Prokurent
2007-10-31
2014-01-09
ŁĄCZNA
DARIUSZ FAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-07
2004-06-15
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2014-01-09
JAROSŁAW JAKUB WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2006-08-17
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2003-07-21
TADEUSZ PIOTR KOZACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2005-05-18
EWA ANNA MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-18
2005-09-22
RICARDO MONTILLA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-22
2006-02-02
JUAN RAMON LOPEZ-GIL
Członek Organu Nadzoru
2006-02-02
2007-02-23
EMILIA MONIKA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-17
2007-02-23
GIORGIO CASAGRANDE
Członek Organu Nadzoru
2007-02-23
2008-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LESZEK JÓZEF HORBOWY
PREZES ZARZĄDU
2002-05-07
2004-12-20
STEFAN MARIAN DZIEDZIUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-07
2004-12-20
STEFAN MARIAN DZIEDZIUL
PREZES ZARZĄDU
2004-12-20
2014-01-09
DANUTA ZDZISŁAWA GROCHOWINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-07
2005-09-01
TADEUSZ PIOTR KOZACZYŃSKI
WICEPREZESZARZĄDU - CZASOWO DO 30 KWIETNIA 2005 R.
2004-12-20
2005-05-18
TADEUSZ PIOTR KOZACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-18
2008-11-14
MARITA DARIA SZUSTAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-01
2014-01-09
GIORGIO CASAGRANDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-07
2007-02-23
VICTORIANO SANZ LOSADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-23
2007-12-10
2002-05-07
2014-01-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-07
2014-01-09
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-07
2014-01-09
KNIAZIEWICZA, 19, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
2009-07-22
2014-01-09
02 - LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
2009-07-22
2014-01-09
08 - POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2009-07-22
2014-01-09
09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2009-07-22
2014-01-09
16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2009-07-22
2014-01-09
23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
2009-07-22
2014-01-09
24 - PRODUKCJA METALI
2009-07-22
2014-01-09
25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
2009-07-22
2014-01-09
26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2009-07-22
2014-01-09
27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2009-07-22
2014-01-09
28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie