KRS 0000099404
REGON01287617700000
NazwaTRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTRAKCJA POLSKA
Data rejestracji 20 mar 2002 (22 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 04 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7970968,61 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7970968,61 PLN
Wartość nominalna akcji18,47 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji431563
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANUSZ BŁAŻEJ HATALA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-07-19
TOMASZ SZCZĘSNY
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-07-19
PAWEŁ MARIAN PAŹDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-07-19
DAMIAN MARCIN DOMIŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-07-19
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2004-08-31
JAROSŁAW JAKUB WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2005-01-04
EWA ANNA MARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2005-01-04
IGNACY WŁADYSŁAW DEMBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2005-01-04
HANNA WITKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-31
2005-01-04
PIOTR DARIUSZ FRELEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2002-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. KADENCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH JEGO CZŁONKÓW I TRWA TRZY LATA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ICH WSPÓŁDZIAŁANIE. PONADTO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PAR.15 UST.1 STATUTU SPÓŁKI)
JANUSZ ANDRZEJ MARCINEK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2004-09-14
MACIEJ RADZIWIŁŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-31
2004-09-14
TADEUSZ PIOTR KOZACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-31
2005-01-04
MACIEJ RADZIWIŁŁ
PREZES ZARZĄDU
2004-09-14
2005-01-04
2002-03-20
2004-06-30
"FORBUD-HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-20
2002-10-24
PLAC KONSTYTUCJI, 2, WARSZAWA, 00-552, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie