KRS 0000022076
NIP7390206479
REGON51016238600000
Nazwa"CHŁODNIA OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"CHŁODNIA OLSZTYN" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 04 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBELSKA, 33, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1052Z PRODUKCJA LODÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWWspólnik
2001-08-21
2001-11-14
7300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7300000 ZŁOTYCH
27259920400000
Wspólnik
2001-11-14
2015-08-27
3854 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.854.000 ZŁ
45068917700000
MARIA ANTONINA MALGREM
Wspólnik
2001-11-14
2022-01-04
2040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.040.000,00 ZŁOTYCH ŁĄCZNIE Z JÓZEFEM STANISŁAWEM MALGREM POZOSTAJĄC WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
ALDONA WERONIKA DUNIAK
Wspólnik
2004-03-10
2008-04-08
1310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.310,000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-04-08
2014-01-15
11193 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.193.000ZŁ.
51000955500000
Wspólnik
2014-01-15
2022-01-04
14.854 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.854.000,00 ZŁ
01521109900000
Wspólnik
2001-08-21
2004-01-10
3513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3513000 ZŁOTYCH
51040865700000
JÓZEF STANISŁAW MALGREM
Wspólnik
2001-11-14
2022-01-04
2.187 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.187.000 ZŁ W TYM 2.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.040.000 ZŁ ŁĄCZNIE Z MARIĄ MALGREM POZOSTAJĄC WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
ZBIGNIEW WALDEMAR DUNIAK
Wspólnik
2004-01-10
2007-10-17
1230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.230.000,-PLN
KRZYSZTOF LESZEK MALGREM
Wspólnik
2004-01-10
2008-04-08
1801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.801.000,- PLN
JOANNA MAŁGORZATA BOĆKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-20
2011-07-05
WOJCIECH JAN HOŁOWNIA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
2005-01-04
ANDRZEJ STANISŁAW JACHIMEK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-05
2008-01-25
ARTUR ŁOBODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-05
2006-08-11
REMIGIUSZ DAMIAN NARKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-23
2022-01-04
JÓZEF STANISŁAW MALGREM
Członek Organu Nadzoru
2008-05-23
2022-01-04
JOLANTA ANNA ZAREMBA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-23
2022-01-04
MIKOŁAJ BŁAWAT
Członek Organu Nadzoru
2010-07-14
2022-01-04
ALDONA WERONIKA DUNIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-05
2022-01-04
ZBIGNIEW MARIAN ZEMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2001-10-23
TADEUSZ GRABOWSKI
Powiernik
2014-07-18
2022-01-04
ALDONA WERONIKA DUNIAK
Prokurent
2001-08-21
2011-07-05
ŁĄCZNA
LECH OSTROWSKI
Prokurent
2001-08-21
2006-08-11
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF LESZEK MALGREM
Prokurent
2003-01-16
2003-04-08
ŁĄCZNA
SŁAWOMIR STAŃCZAK
Prokurent
2011-03-01
2012-07-05
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALEKSANDER ANDRZEJ BOCHEŃSKI
Prokurent
2011-07-05
2012-04-02
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW ULRYK GRABOWSKI
Prokurent
2012-07-05
2017-07-14
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TADEUSZ GRABOWSKI
NADZORCA SĄDOWY
2013-01-29
2014-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA SPOSÓB REPREZENTACJI PODMIOTU PRZEZ PROKURENTÓW-DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW WALDEMAR DUNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-22
2011-07-05
JÓZEF STANISŁAW MALGREM
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2008-05-23
ZBIGNIEW WALDEMAR DUNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-08
2008-05-23
KRZYSZTOF LESZEK MALGREM
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-08
2009-12-22
ZBIGNIEW ZEMANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-23
2014-10-10
ZBIGNIEW ZEMANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-10
2022-01-04
ALEKSANDER BOCHEŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-23
2011-07-05
ZBIGNIEW WALDEMAR DUNIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-05
2014-10-10
2001-08-21
2013-01-29
"CHŁODNIA OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-29
2014-07-18
"CHŁODNIA OLSZTYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie