KRS 0000205999
NIP7393399823
REGON51960325400000
Nazwa"BOLERO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOLERO
Data rejestracji 12 maj 2004 (20 lat temu) 12 maj 2004
Data usunięcia 11 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃCZYKA, 38 c, OLSZTYN, 10-062, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776 SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2004-05-12
2006-03-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ.
51040865700000
Wspólnik
2004-05-12
2007-11-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ.
19253142900000
ZBIGNIEW WALDEMAR DUNIAK
Wspólnik
2006-03-02
2010-03-05
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ
JÓZEF STANISŁAW MALGREM
Wspólnik
2006-03-02
2010-04-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
Wspólnik
2007-11-09
2012-04-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
19253142900000
ALDONA WERONIKA DUNIAK
Wspólnik
2010-03-05
2010-04-23
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000 ZŁ
Wspólnik
2012-04-23
2012-07-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
00445607900000
IZABELA RENATA KRUSICKA
Prokurent
2010-12-20
2012-07-11
SAMOISTNA
TADEUSZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2010-04-23
ALDONA WERONIKA DUNIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2010-04-23
KRZYSZTOF MALGREM
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2010-04-23
IWONA KREJA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2010-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO: WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
WALDEMAR ABUCEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-05-12
2010-04-23
IZABELA KATARZYNA ŁAZARCZYK
WICEPREZES
2004-05-12
2012-07-11
JERZY ZBIGNIEW KUNCICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2012-07-11
2004-05-12
2008-10-27
LUBELSKA, 33, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA
2008-10-27
2010-04-23
21 A, NIKIELKOWO, 10-376, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie