KRS 0000274204
NIP5790005111
REGON00279944400000
NazwaIGLOTEX MALBORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIGLOTEX MALBORK
Data rejestracji 21 lut 2007 (18 lat temu) 21 lut 2007
Data usunięcia 19 mar 2013 19 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 48, MALBORK, 82-200, MALBORK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1089 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHLECH JACEK GADOWSKI
Wspólnik
2007-02-21
2010-10-11
532 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 532.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF GRZEGORZ KUDLAK
Wspólnik
2007-02-21
2010-10-11
534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 534.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH GROCHECKI
Wspólnik
2007-04-20
2010-10-11
534 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 534.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-11-29
2013-03-19
3200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.200.000,00 ZŁ
19253142900000
Wspólnik
2007-06-26
2007-11-29
1600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600.000,00 ZŁOTYCH
19253142900000
ZYGMUNT MECHLIŃSKI
Prokurent
2010-10-11
2012-07-03
SAMOISTNA
IZABELA RENATA KRUSICKA
Prokurent
2012-07-03
2013-03-19
SAMOISTNA
IZABELA RENATA KRUSICKA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2011-08-19
TADEUSZ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2008-04-30
IWONA KATARZYNA KREJA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-21
2011-08-19
HALINA WILKLANDT
Członek Organu Nadzoru
2008-04-30
2011-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LECH JACEK GADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2010-10-11
KRZYSZTOF GRZEGORZ KUDLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-21
2010-10-11
WOJCIECH GROCHECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-21
2010-10-11
MACIEJ JAN WŁODARCZYK
DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-11
2011-06-10
MACIEJ JAN WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-10
2011-08-19
IZABELA RENATA KRUSICKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-19
2012-07-03
ZYGMUNT MECHLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-03
2013-03-19
2007-02-21
2012-05-31
- 20 C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie