KRS 0000281969
NIP5911639407
REGON22042957200000
NazwaSIEĆ HANDLOWA "GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIEĆ HANDLOWA "GRYF"
Data rejestracji 05 cze 2007 (17 lat temu) 05 cze 2007
Data usunięcia 25 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKARSZEWSKA, 5, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 141000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHFRANCISZEK MODRZEJEWSKI
Prokurent
2007-11-22
2009-06-30
SAMOISTNA
Wspólnik
2007-06-05
2009-06-30
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
19147617700000
Wspólnik
2007-06-05
2009-06-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
19253142900000
Wspólnik
2007-06-05
2009-11-13
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ
19266602300000
Wspólnik
2009-06-30
2010-06-18
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
19253142900000
Wspólnik
2009-11-13
2013-06-28
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000 ZŁ
22002175300000
Wspólnik
2013-06-28
2016-01-25
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ
22002175300000
ROMAN JAROSŁAW CHAJEWSKI
Likwidator
2014-07-17
2016-01-25
JAN KLASA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2009-08-28
FRANCISZEK MODRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2008-08-28
DARIUSZ JAN JANTA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2009-08-28
IWONA KATARZYNA KREJA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2013-06-28
ALICJA STOLC
Członek Organu Nadzoru
2009-08-28
2013-06-28
DARIUSZ JACEK KIEDROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2013-06-28
STEFAN GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2009-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
FRANCISZEK MODRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-30
2009-11-13
ANDRZEJ BĄK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-13
2010-06-18
ROMAN JAROSŁAW CHAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-18
2014-07-17
STANISŁAW WINCENTY MŁYŃSKI
PREZES
2007-06-05
2009-06-30
2007-06-05
2014-07-17
SIEĆ HANDLOWA "GRYF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-05
2013-06-28
KLASZTORNA, 16, KOŚCIERZYNA, 83-400, KOŚCIERZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie