KRS 0000369987
NIP5862261273
REGON22112904000000
NazwaGRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaGRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 10 lis 2010 (14 lat temu) 10 lis 2010
Data usunięcia 28 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRYFA POMORSKIEGO, 71, GDYNIA, 81-572, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 185002500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862261273
data rejestracji 28 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1811Z DRUKOWANIE GAZETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZADOROTA LUCYNA KOWALEWSKA
reprezentant
DOROTA LUCYNA KOWALEWSKA
Beneficjent
Wspólnik
2010-11-10
2022-07-28
3 700 050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 185.002.500,00 ZŁ
19086316200000
Wspólnik
2010-11-10
2011-12-20
2 050 050 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.502.500,00 ZŁ
19147617700000
KRZYSZTOF ADAM BAUZA
Prokurent
2011-07-20
2012-05-22
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY WIESŁAW FALKIN
Prokurent
2011-06-21
2011-07-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOROTA KOWALEWSKA
Powiernik
2013-01-11
2022-07-28
DOROTA LUCYNA KOWALEWSKA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRZEZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ PIOTR KRASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-11-10
2011-07-20
JOANNA MARIA LISZEWSKA STACHOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-21
2012-05-22
JERZY WIESŁAW FALKIN
PREZES ZARZĄDU
2011-07-20
2012-05-22
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-22
2012-08-02
LESZEK PAWEŁ NAROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-22
2012-08-02
DARIUSZ FLISIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-08-02
2022-07-28
2010-11-10
2013-01-11
GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie