KRS 0000211909
NIP7311884200
REGON47324330200000
Nazwa"POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY
Data rejestracji 01 lip 2004 (20 lat temu) 01 lip 2004
Data usunięcia 14 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KALISKA, 9, WARSZAWA, 02-316, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 182291610,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 182291610,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji18229161
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (40)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMEWA KATARZYNA WOLSKA
Prokurent
2005-07-07
2006-03-14
SAMOISTNA
JÓZEF MARIAN MIKOSA
Prokurent
2005-12-14
2006-10-04
ODDZIELNA
REMIGIUSZ ADAMIAK
Prokurent
2006-10-13
2006-11-10
SAMOISTNA
MACIEJ KAZIMIERZ GŁOWACKI
Prokurent
2006-12-21
2007-05-22
SAMOISTNA
HUBERT ZAWADZKI
Prokurent
2007-07-18
2011-03-31
SAMOISTNA
MIROSŁAWA DAWIDZIUK
Prokurent
2011-03-31
2012-08-08
PROKURA ODDZIELNA
ARTUR PISKORZ
Prokurent
2011-03-31
2012-08-08
PROKURA ODDZIELNA
ANDRZEJ JERZY KASPRZYK
Prokurent
2005-07-07
2006-10-04
SAMOISTNA
ARTUR SŁAWOMIR WOŹNIAK
Likwidator
2012-08-08
2013-12-14
JANUSZ STEFAN SARZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2005-04-29
IWONA DOROTA GAJEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2006-10-04
IRMINA JABŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2006-10-04
KRYSTYNA SENDER
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2006-03-14
RYSZARD PODLADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-29
2005-08-09
WOJCIECH KUTYŁA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-09
2006-10-04
BOŻENA ZUBIEL
Członek Organu Nadzoru
2006-03-14
2010-07-16
MONIKA ANNA NOWOSIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2007-04-24
JUSTYN ALEKSANDER PISKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2006-12-21
ROBERT MAREK JAGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2006-10-04
2007-04-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ANDRZEJ SZUKALSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-01
2004-10-20
WŁADYSŁAW KARAŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-01
2004-11-19
JANUSZ KOZIARA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-01
2004-11-19
MAREK JEZIORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-01
2005-04-29
MAREK JEZIORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-29
2006-03-14
ANDRZEJ KLESZCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2006-10-04
KRZYSZTOF ZYGMUNT PAWLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-29
2006-10-04
WOJCIECH ANDRZEJ FEDKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-04
2006-12-21
MIROSŁAW PANEK
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES 1 MIESIĄCA TJ. DO 7 LIPCA 2006
2006-10-04
2006-10-18
JERZY ANDRZEJ MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-18
2007-04-24
2004-07-01
2012-08-08
"POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-07-01
2006-02-17
KONSTANTYNOWSKA, 38, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
2006-02-17
2006-10-04
CHEŁMSKA, 30, WARSZAWA, 00-725, WARSZAWA, POLSKA
2006-10-04
2007-07-18
CHEŁMSKA, 30/34, WARSZAWA, 00-725, WARSZAWA, POLSKA
2007-07-18
2013-01-04
KAROLKOWA, 22/24, WARSZAWA, 01-207, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie