KRS 0000388169
NIP5213604463
REGON14295147800000
NazwaAXEN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAXEN BIOTECH
Data rejestracji 02 cze 2011 (13 lat temu) 02 cze 2011
Data usunięcia 28 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 4, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 206000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIKRZYSZTOF PIOTR SMÓLSKI
Wspólnik
2011-06-02
2012-10-24
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50,00 ZŁOTYCH
MACIEJ DUTKIEWICZ
Wspólnik
2011-06-02
2012-10-24
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
WITOLD WIESŁAW LASKOWSKI
Wspólnik
2012-10-24
2015-05-19
618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30900,00 ZŁ
ROBERT NIZIOŁ
Wspólnik
2012-11-16
2015-05-19
1442 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72100,00 ZŁ
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Wspólnik
2014-02-07
2015-05-19
412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20600,00 ZŁ
ANDRZEJ DANIEL ZWARA
Wspólnik
2014-02-07
2015-05-19
412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20600,00 ZŁ
MACIEJ FRANCISZEK RUDNICKI
Wspólnik
2014-02-07
2015-05-19
412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20600,00 ZŁ
TOMASZ EUGENIUSZ SIEMIĄTKOWSKI
Wspólnik
2014-02-07
2015-05-19
412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20600,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW ADAM MAZUREK
Wspólnik
2014-02-07
2018-09-28
412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20600,00 ZŁ
Wspólnik
2015-05-19
2018-09-28
3.502 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.100,00 ZŁOTYCH
36124854200000
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Prokurent
2015-05-19
2017-10-11
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR MAREK GŁUCHOWSKI
Prokurent
2015-05-19
2017-10-11
PROKURA SAMOISTNA
TERESA TAMARA GŁUCHOWSKA
Likwidator
2017-10-11
2018-09-28
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-07
2015-05-19
PRZEMYSŁAW ADAM MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-07
2016-09-29
MARIUSZ ADAM GUJSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-07
2015-05-19
TERESA TAMARA GŁUCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2016-09-29
MICHAŁ KRZYSZTOF GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-19
2016-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT NIZIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2014-09-26
2017-10-11
MACIEJ DUTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-02
2012-10-24
WITOLD WIESŁAW LASKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-24
2014-02-07
WOJCIECH ANDRZEJ FEDKO
PREZES ZARZĄDU
2014-02-07
2014-09-26
2011-06-02
2014-02-07
LIGHT CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-07
2014-02-28
BIO DESING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-28
2015-05-19
BIO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-19
2017-10-11
AXEN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-02
2012-11-16
PUŁAWSKA, 182, WARSZAWA, 02-670, WARSZAWA, POLSKA
2012-11-16
2015-09-17
ZYGMUNTA GLOGERA, 2, WARSZAWA, 02-051, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-17
2017-10-11
UL. ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie