KRS 0000021828
NIP5860007820
REGON19002471100000
NazwaNORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNORDEA BANK POLSKA
Data rejestracji 26 cze 2001 (23 lata temu) 26 cze 2001
Data usunięcia 25 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KIELECKA, 2, GDYNIA, 81-303, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 319169000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 319169000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji55498700
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIJOLANTA CELINA POTOCKA
Prokurent
2003-09-19
2015-08-25
ŁĄCZNA
DONG CHANG PARK
Prokurent
2003-09-19
2012-05-29
ŁĄCZNA
TOMASZ MICHAŁ ZYŚKO
Prokurent
2007-11-22
2008-03-14
ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU
MICHAŁ JERZY ŚMIETANA
Prokurent
2012-07-20
2015-08-25
ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU
KATARZYNA MIKOŁAJCZYK
Prokurent
2012-07-20
2015-08-25
ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU
ANNA ELŻBIETA RUDNICKA
Prokurent
2006-12-06
2012-12-06
ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU
WOJCIECH TADEUSZ RYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2015-08-25
JERZY MARIA SOŁTYSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-09-16
JERZY ROBERT CIEŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-09-16
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2006-05-29
CLAES OSTBERG
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2005-08-03
MICHAEL RAMUSSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2005-08-03
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW ORTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2002-09-16
RAUNO OLAVI PAIVINEN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2014-05-20
PAWEŁ MILLER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2006-12-06
TADEUSZ AZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2005-08-03
MACIEJ MARIUSZ DOBRZYNIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2014-05-20
GABRIELA MARIA GRYBOŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2004-02-12
THORLEIF KRARUP
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2004-03-16
EUGENIUSZ KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-17
2014-05-20
EMILIA OSEWSKA MĄDRY
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2014-05-20
HENRIK MOGENSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2007-07-04
ESA TOUMI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2008-10-27
HENRIK BERNHARD WINTHER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-03
2012-06-21
ANDRZEJ DANIEL ZWARA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-14
2008-10-27
ASBJORN HOYHEIM
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2012-06-21
ESA TUOMI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2014-05-20
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2015-08-25
ASBJORN HOYHEIM
Członek Organu Nadzoru
2013-08-28
2014-05-20
ZBIGNIEW STEFAN JAGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2014-05-20
2015-08-25
JAKUB STANISŁAW PAPIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-20
2015-08-25
PAWEŁ BORYS BORYS
Członek Organu Nadzoru
2014-05-20
2015-08-25
JAROSŁAW JERZY ORLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-20
2015-08-25
BARTOSZ REMIGIUSZ DRABIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-20
2015-08-25
PIOTR STANISŁAW ALICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-20
2015-08-25
HEIKKI OLAVI VIITANEN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2003-01-27
JACEK GRACJAN WAŃKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-04
2014-05-20
OSSI LEIKOLA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-04
2014-05-20
THOMAS NECKMAR
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2011-11-04
LUCYNA DZIERŻYŃSKA BRYL
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2002-09-16
KRISTINA MARTENSSON
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2001-11-09
VALDIS SIKSNIS
Członek Organu Nadzoru
2012-06-21
2014-05-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK - ŁĄCZNIE.
GABRIELA MARIA GRYBOŚ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2002-09-11
KRZYSZTOF ZENON BOGUCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2002-03-18
MIKAEL ANDREJ FOXENIUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2001-11-09
SŁAWOMIR PIOTR ŻYGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2003-09-02
SŁAWOMIR PIOTR ŻYGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2007-02-21
SŁAWOMIR PIOTR ŻYGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-28
2015-08-25
KARL STEFAN LUNDGREN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-04
2003-09-02
KARL STEFAN LUNDGREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2005-02-01
ASBJORN HOYHEIM
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-05
2003-09-02
ASBJORN HOYHEIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2006-10-17
WŁODZIMIERZ ARTUR KICIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2002-09-13
WŁODZIMIERZ ARTUR KICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-13
2011-12-14
ANNA RUDNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2006-10-17
1969-02-02
HANS JORGEN SIGWARD
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2003-05-09
SŁAWOMIR PIOTR ŻYGOWSKI
I WICEPREZES ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-02-21
2012-11-28
BOHDAN WŁADYSŁAW TILLACK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2015-08-25
KAZIMIERZ GŁOWACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-04
2003-09-02
KAZIMIERZ GŁOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2005-11-03
AGNIESZKA DOMARADZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-26
2013-11-09
AGNIESZKA DOMARADZKA
I WICEPREZES ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-11-09
2015-08-25
JACEK KRZYSZTOF KALISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-14
2007-02-21
JACEK KRZYSZTOF KALISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2015-08-25
KARI PENTTI OJALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-01
2006-12-21
BOHDAN WŁADYSŁAW TILLACK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-17
2007-02-21
WOJCIECH BARTŁOMIEJ PAPIERAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-06
2007-02-21
WOJCIECH BARTŁOMIEJ PAPIERAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2008-10-27
JANNE JUHANA HIRSTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-21
2007-02-21
JANNE JUHANA HIRSTO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-21
2009-02-06
TOMASZ PIOTR MISIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-18
2012-06-21
AGNIESZKA DOMARADZKA
WIECPREZES ZARZĄDU
2009-02-02
2009-03-26
2001-06-26
2015-08-25
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-26
2015-08-25
NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-26
2015-08-25
KIELECKA, 2, GDYNIA, 81-303, GDYNIA, POLSKA
2010-03-23
2015-08-25
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2010-03-23
2015-08-25
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2010-03-23
2015-08-25
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-03-23
2015-08-25
66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2010-03-23
2015-08-25
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
KRZYSZTOF ZENON BOGUCKI
EUROLINKS SPÓŁKA AKCYJNA "TEOMA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY UZBROJENIA I DRÓG "ŁANOWA" W LIKWIDACJI VISTAL STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROLINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW EUROLINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SYSTEMICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 4CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HUMAN FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROLINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR PIOTR ŻYGOWSKI
PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO LEASING PRO SPÓŁKA AKCYJNA "INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH "CELLT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERAL ELECTRIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE ARABELLE SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄASBJORN HOYHEIM
"INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA NORDEA BANK ABP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCEWŁODZIMIERZ ARTUR KICIŃSKI
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA LG PETRO BANK SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM PROCESÓW BANKOWYCH I INFORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNA ULICA" W LIKWIDACJI NOWY PRZEWOŹNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ STOWARZYSZENIE "AKADEMIA GASTRONOMICZNA" BIURO ANALIZ APLIKACJI KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUNBARREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CARDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FULCRUM ESTATE LD ŁAWSKI KICIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWAANNA RUDNICKA
CETES COSMETICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAMILY ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOSTER & FATHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMES FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNAJOLANTA CELINA POTOCKA
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CZARNY POTOK" SPÓŁKA AKCYJNADONG CHANG PARK
LG PETRO BANK SPÓŁKA AKCYJNA LG LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ MICHAŁ ZYŚKO
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA PRYWATNE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SOKÓŁ MOTOCYKLE SPÓŁKA AKCYJNAKATARZYNA MIKOŁAJCZYK
NORDEA BANK ABP SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE NORDEA BANK DANMARK A/S SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCEWOJCIECH TADEUSZ RYBOWSKI
"INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA CP BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM DOSKONALENIA KADR "EUROPARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM EDUKACJI MENADŻERSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI STOWARZYSZENIE EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ FORUMJERZY MARIA SOŁTYSIK
"INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNAJERZY ROBERT CIEŚLIŃSKI
"PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA "PORT SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA REMONTOWA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA "CENTRUM HAFFNERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA "INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO "DOM SZWEDZKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KOMPAP" SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW GŁUCHOWSKI SIEMIĄTKOWSKI ZWARA I PARTNERZY STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Q-4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CADENA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "KANCELARIA PRAWNICZA KIELMANS" SPÓŁKA KOMANDYTOWA FALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "UNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Q4 GŁUCHOWSKI ZWARA SPÓŁKA JAWNA "KAMIENICA MORSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CENTRUM MAJKOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PROMENADA SOPOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPOT ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA 99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLNOSLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ AXEN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DELTA POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARBON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DELTA POMORZE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WINENERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA PSINQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI WARSAW REALTY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA UNIVENTUM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AXEN BIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA BADAWCZA "BAŁTYCKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY" M.G. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCLAES OSTBERG
LG PETRO BANK SPÓŁKA AKCYJNAKAZIMIERZ MIECZYSŁAW ORTYŃSKI
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA EDYTOR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ MILLER
GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA NL TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA UBEZPIECZENIOWE USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA PROTEKTOR SPÓŁKA AKCYJNA AMC ALFA METALCRAFT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA HAWE SPÓŁKA AKCYJNA "KERDOS GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SUWARY" SPÓŁKA AKCYJNA W PABIANICACH NORDISK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALLIANZ BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI TOPMEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA GENERAL FACTORING SPÓŁKA AKCYJNA INDATA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI SYNERGA.FUND SPÓŁKA AKCYJNA CENTURIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA CCI-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BIOELEKTRA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA GROUP ONE SPÓŁKA AKCYJNA NORDSTAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NORDSTAR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTADEUSZ AZIEWICZ
AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA PORT LOTNICZY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMACIEJ MARIUSZ DOBRZYNIECKI
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVENA SPÓŁKA AKCYJNA "INTERIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORT LOTNICZY GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA GOSPODARCZA SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE "AKADEMIA GASTRONOMICZNA" SANTANDER GLOBAL TECHNOLOGY AND OPERATIONS S.L. ODDZIAŁ W POLSCE TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA ABANTIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "FUNDACJA ENERGA" CAMINO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOBREVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOBREVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SOBREVINO FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTHORLEIF KRARUP
LG PETRO BANK SPÓŁKA AKCYJNAEUGENIUSZ KWIATKOWSKI
FUNDACJA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGOEMILIA OSEWSKA MĄDRY
BRITISH AIRWAYS PUBLICZNA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE EL AL ISRAEL AIRLINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,ODDZIAŁ W POLSCE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARSKA"HENRIK BERNHARD WINTHER
LG PETRO BANK SPÓŁKA AKCYJNA HDI ASEKURACJA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNAANDRZEJ DANIEL ZWARA
POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA "CENTRUM HAFFNERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "POLSKA TELEFONIA CYFROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA "DOM SZWEDZKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT CZERPALNYCH I PODWODNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILBO SPÓŁKA AKCYJNA "SYNERGIA 99" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW GŁUCHOWSKI SIEMIĄTKOWSKI ZWARA I PARTNERZY "Q-4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIKA TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA CP BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA "SYSTEMY INFORMACYJNE KAPITAŁ" SPÓŁKA AKCYJNA AGENCJA FM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Q4 GŁUCHOWSKI ZWARA SPÓŁKA JAWNA NOVA - FUNDACJA JACKA TARNOWSKIEGO "KAMIENICA MORSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "CENTRUM MAJKOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PROMENADA SOPOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOPOT ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROLINKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 99RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AXEN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DELTA POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CARBON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI DELTA POMORZE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WINENERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NAUTA WATERFRONT POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAUTA WATERFRONT PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAR FINANCE & MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA HOŻA 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AXEN BIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A.Z. DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄESA TUOMI
PKO LEASING PRO SPÓŁKA AKCYJNAZBIGNIEW STEFAN JAGIEŁŁO
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA QEMETICA SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH IZBA ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SATREV SPÓŁKA AKCYJNA EKOENERGETYKA - POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ASSECO CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAKUB STANISŁAW PAPIERSKI
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA "AKON JOANNA PAPIERSKA SPÓŁKA JAWNA" GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA VELOBANK SPÓŁKA AKCYJNAPAWEŁ BORYS BORYS
MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA INTELIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA BANKOWE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA "MIFAM" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KH LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ISOURCE SPÓŁKA AKCYJNA CUBE. CORPORATE RELEASE SPÓŁKA AKCYJNA DE POINT SPÓŁKA AKCYJNA PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNAJAROSŁAW JERZY ORLIKOWSKI
INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA EPSILIO SPÓŁKA AKCYJNA SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA KANCELARIA FORUM SPÓŁKA AKCYJNA KI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINSANO CONSUMER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT INKASO IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINSANO SPÓŁKA AKCYJNABARTOSZ REMIGIUSZ DRABIKOWSKI
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA INTELIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA "FORT MOKOTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA PKO FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNAPIOTR STANISŁAW ALICKI
INTELIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNABOHDAN WŁADYSŁAW TILLACK
POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W POZNANIU "DOM MAKLERSKI BANKU BPS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI GP4RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNES INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNAANNA ELŻBIETA RUDNICKA
LG PETRO BANK SPÓŁKA AKCYJNA AGENCJA INICJATYW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA LG LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CZARNY POTOK" SPÓŁKA AKCYJNA CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA "OBLIGO" SPÓŁKA AKCYJNA LINK FINANCIAL SPÓŁKA AKCYJNAJACEK GRACJAN WAŃKOWICZ
ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL SPÓŁKA AKCYJNA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNAKAZIMIERZ GŁOWACKI
GRUPA ZARZĄDZAJĄCA POMERANIA SPÓŁKA AKCYJNA "INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA BANK WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ-UNIBANK SPÓŁKA AKCYJNA POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAGNIESZKA DOMARADZKA
PEKAO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA FAKTORONE SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA APJD SPORT&ART&TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJACEK KRZYSZTOF KALISZ
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKARI PENTTI OJALA
"INWESTYCJE KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH BARTŁOMIEJ PAPIERAK
BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA "TOYA" SPÓŁKA AKCYJNA PLUS BANK SPÓŁKA AKCYJNA MCENTRUM OPERACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAKUMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAKUMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJITOMASZ PIOTR MISIAK
NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ŁÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "POLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA KOSMETYKÓW "MIRACULUM" SPÓŁKA AKCYJNA LG LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CZARNY POTOK" SPÓŁKA AKCYJNA NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI HOIST TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNATHOMAS NECKMAR
LG PETRO BANK SPÓŁKA AKCYJNA CARDINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLUCYNA DZIERŻYŃSKA BRYL
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ELBLĄGU W LIKWIDACJI AQUA - SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBrak powiązanych firm według adresu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL