KRS 0000029111
NIP5851377061
REGON19251521200000
Nazwa"CENTRUM HAFFNERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM HAFFNERA
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 6, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60801000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851377061
data rejestracji 01 mar 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHJACEK MAREK GIRDZIUSZ
reprezentant
JERZY MARIAN GAJEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF TADEUSZ BIELAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2006-06-02
ROMAN ANTONI CHEŁMECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2004-03-22
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2006-06-02
BEATA KIJOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2006-01-17
ANDRZEJ DANIEL ZWARA
Członek Organu Nadzoru
2006-06-02
2015-01-07
MAŁGORZATA IWONA RYCZEK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-25
2021-02-23
ANDRZEJ KOROSADOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-01-07
2021-02-23
MICHAŁ HANDZLIK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-14
2009-02-04
MIROSŁAW GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-04
2009-02-27
ELŻBIETA GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-04
2010-05-25
NEDERPOL DEVELOPMENT & INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-20
2005-12-13
65 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ I O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500 ZŁOTYCH
190930450
GMINA MIASTA SOPOTU
Wspólnik
2001-07-20
2014-01-20
57.910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.955.000,00 ZŁ
000598492
Wspólnik
2005-12-13
2021-02-23
32.861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.430.500,00 ZŁ
19093045000000
Wspólnik
2006-06-02
2015-09-17
88.741 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.370.500,00 ZŁ
01629826300000
NEPTUN - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2015-09-17
2021-02-23
88.741 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.370.500 ZŁ
361799740
JERZY MARIAN GAJEWSKI
Beneficjent
POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE POD FIRMĄ GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA (KRS: 0000508824). GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA POSIADA 100% LICZBY UDZIAŁÓW W NDI SP. Z O.O. (KRS: 0000344367). NDI SP. Z O.O. POSIADA 100% AKCJI W NDI SOPOT SA (KRS: 0000138784), KTÓRA POSIADA 27,02% LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
DARIUSZ TOMASZ TROJANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2004-03-22
REGINA ZOFIA KASZKUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2006-06-02
ROMAN ANTONI CHEŁMECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-22
2006-06-02
JACEK MAREK GIRDZIUSZ
PREZES ZARZĄDU
2006-06-02
2021-02-23
TOMASZ WIKTOR TABEAU
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-02
2017-07-13
KAZIMIERZ KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-02
2017-07-13
2001-07-20
2009-02-04
REJA, 13/15, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
2009-02-04
2019-01-03
POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie