KRS 0000327471
NIP5213522558
REGON14178284900000
Nazwa"FORT MOKOTÓW INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORT MOKOTÓW INWESTYCJE
Data rejestracji 07 kwi 2009 (15 lat temu) 07 kwi 2009
Data usunięcia 21 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 81733000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKLESZEK PIOTR NAŁĘCZ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-09
2014-04-28
KRYSTYNA KOŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-15
2014-04-28
ELŻBIETA ZOFIA DOMAGALIK SOBOŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-07
2010-07-15
JAROSŁAW EUGENIUSZ WYSZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-07
2014-04-28
IWONA CZUŁADA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-07
2009-12-09
Wspólnik
2009-04-07
2014-02-03
77.474 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.474.000,00 ZŁ
01629826300000
Wspólnik
2014-02-03
2016-09-07
77.482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.482.000 ZŁOTYCH
00139833500000
Wspólnik
2016-09-07
2017-06-21
81733 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.733.000,00 ZŁOTYCH
01221248300000
PIOTR MARIUSZ MARSZAŁEK
Likwidator
2016-11-22
2017-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TOMASZ KONARSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-15
2014-04-28
WOJCIECH JERZY RZEPKA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-07
2010-02-01
ADAM SIMONOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-01
2010-07-15
TOMASZ KONARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-28
2015-06-22
ROBERT BADZIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-15
2016-09-07
EWA ZOFIA GOŁĘBIOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-17
2014-04-28
LESZEK PIOTR NAŁĘCZ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-28
2016-07-07
TOMASZ ZGANIACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-02
2016-09-07
JAROSŁAW TOMASZ SZANAJCA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-07
2016-11-22
MAŁGORZATA KOLARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-07
2016-11-22
2009-04-07
2016-11-22
"FORT MOKOTÓW INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-07
2009-07-15
PUŁAWSKA, 15, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-15
2010-03-04
REJTANA, 17, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA
2011-02-28
2016-03-18
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-18
2016-12-07
UL. CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie