KRS 0000407102
NIP7010331558
REGON14595657100000
NazwaRESIDENCE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRESIDENCE MANAGEMENT
Data rejestracji 04 sty 2012 (13 lat temu) 04 sty 2012
Data usunięcia 20 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻWIRKI I WIGURY, 1, WARSZAWA, 00-906, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1411500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010331558
data rejestracji 01 mar 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #799 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAWspólnik
2012-01-04
2018-11-26
28.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.411.500,00 ZŁ
00139833500000
Wspólnik
2018-11-26
2019-05-20
28.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.411.500,00 ZŁ
01604603000000
ŁUKASZ KIRCZUK
Prokurent
2017-10-06
2018-10-25
PROKURA ŁĄCZNA
PAULINA MAZURKIEWICZ KUREK
Prokurent
2018-11-26
2019-05-20
ŁĄCZNA (WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM)
DARIUSZ OLEKSIAK
Prokurent
2018-11-26
2019-05-20
ŁĄCZNA (WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM)
JAROSŁAW EUGENIUSZ WYSZKOWSKI
Prokurent
2017-10-06
2018-10-25
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU.
LESZEK PIOTR NAŁĘCZ
PREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2016-06-29
ROBERT BADZIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2017-02-22
ROBERT BADZIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-22
2018-11-26
TOMASZ KONARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2015-06-19
TOMASZ ZGANIACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-02-02
2017-02-22
REMIGIUSZ ADAMIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-22
2018-11-26
GHEORGHE MARIAN CRISTESCU
PREZES ZARZĄDU
2018-11-26
2019-05-20
2012-01-04
2018-04-20
QUALIA HOTEL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-04
2016-03-24
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-24
2018-11-26
UL. CHŁODNA, 52, WARSZAWA, 00-872, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie